GARCIA CERVERA JOAQUIN IGNACIO
Informe ejecutivo de GARCIA CERVERA JOAQUIN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA CERVERA JOAQUIN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANCANA GESTION DE INVERSIONES SL | Secretario No Consejero | 21/11/2023 | |
CENTRO FARMACEUTICO SL | Secretario No Consejero | 27/09/2021 | |
I F M INTERNACIONAL SA | Consejero | 11/02/2020 | |
SALVATIERRA 29 SL | Secretario No Consejero | 23/02/2018 | |
PALBOPLAST SA | Secretario No Consejero | 19/06/2017 | |
CENTRO FARMACEUTICO SL | Secretario | 10/03/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA CERVERA JOAQUIN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CERVERA JOAQUIN IGNACIO
Empresa: SANCANA GESTION DE INVERSIONES SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11040, L 8318, F 44, S 8, H V 149770, I/A 13 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Empresa: SANCANA GESTION DE INVERSIONES SL
Consejero
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
Secretario
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11040, L 8318, F 44, S 8, H V 149770, I/A 13 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Liquidador
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 508, L 75, F 179, S 8, H CS 2075, I/A 9 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-12
Empresa: PALBOPLAST SA
Secretario No Consejero
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3977, L 1289, F 91, S 8, H V 17466, I/A 17 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-46
Empresa: CENTRO FARMACEUTICO SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845, L 161, F 218, S 8, H V 2416, I/A 47 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-46
Empresa: SANCANA GESTION DE INVERSIONES SL
Consejero
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
Presidente
Secretario
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9507, L 6789, F 56, S 8, H V 149770, I/A 10 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-46
Empresa: SANCANA GESTION DE INVERSIONES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9507, L 6789, F 56, S 8, H V 149770, I/A 10 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-46
Empresa: I F M INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Blanes Beneito Susana
- De Torres Romo Fernando Sixto
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
- Mora Clemente Belen
- Mora Clemente Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718, L 1030, F 221, S 8, H V 14132, I/A 27 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-46
Empresa: I F M INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Blanes Beneito Susana
- De Torres Romo Fernando Sixto
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
- Guardiola Gilabert Jose Luis
- Mora Clemente Belen
- Mora Clemente Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718, L 1030, F 221, S 8, H V 14132, I/A 27 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-46
Empresa: SANCANA GESTION DE INVERSIONES SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Cervera Joaquin Ignacio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9507, L 6789, F 55, S 8, H V 149770, I/A 7 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-46
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA CERVERA JOAQUIN IGNACIO
Mostramos los datos de GARCIA CERVERA JOAQUIN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CERVERA JOAQUIN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos