FERRER OLIVER JOAQUIN
Informe ejecutivo de FERRER OLIVER JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERRER OLIVER JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA MALLORQUINA DE DATOS SL | Liquidador | 04/01/2022 | 04/01/2022 |
COMPAÑIA MALLORQUINA DE DATOS SL | Administrador Unico | 18/06/2014 | 04/01/2022 |
ROLLER STOCK SL | Administrador Concursal | 10/05/2017 | |
SA PLETA GRAN SA | Administrador Judicial | 20/09/2011 | |
CALIDA IBIZA SA | Auditor Suplente | 04/02/2010 | 05/11/2010 |
VINCULACIONES DE FERRER OLIVER JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER OLIVER JOAQUIN
Empresa: COMPAÑIA MALLORQUINA DE DATOS SL
Liquidador
- Ferrer Oliver Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2577 , F 157, S 8, H PM 74253, I/A 2 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-07
Empresa: COMPAÑIA MALLORQUINA DE DATOS SL
Administrador Unico
- Ferrer Oliver Joaquin
Liquidador
- Ferrer Oliver Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2577 , F 157, S 8, H PM 74253, I/A 2 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-07
Empresa: ROLLER STOCK SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PALMA DE MALLORCA
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:09/09/2004
Número Procedimiento Concursal:1/2004
Datos Registrales:
Tomo:
1507
Libro:
0
Folio:
124
Hoja:
8-27724
Inscripción:
5
Fecha Inscripción10/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 124, S 8, H PM 27724, I/A 5 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-07
Empresa: COMPAÑIA MALLORQUINA DE DATOS SL
Administrador Unico
- Ferrer Oliver Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2577 , F 155, S 8, H PM 74253, I/A 1 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-07
Empresa: SA PLETA GRAN SA
Administrador Judicial
- Ferrer Oliver Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 179, S 8, H PM 16043, I/A 10 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-07
Empresa: CASINO DE IBIZA SA
Auditor Suplente
- Ferrer Oliver Joaquin
- Prieto Llul Ricardo
Auditor
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 136, F 44, S 8, H IB 66, I/A 30 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-07
Empresa: CASINO DE IBIZA SA
Auditor Suplente
- Ferrer Oliver Joaquin
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 136, L 136, F 44, S 8, H IB 66, I/A 29 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-29-07
Información de FERRER OLIVER JOAQUIN
Mostramos los datos de FERRER OLIVER JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER OLIVER JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos