FERRANDIZ CATALAN ANTONIO
Informe ejecutivo de FERRANDIZ CATALAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRANDIZ CATALAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERNACIONAL RALEN SYSTEM SL | Administrador Unico | 12/03/2018 | |
CLIP-FAB R&D MEDICAL INSTRUMENTS SL | Administrador Solidario | 05/02/2016 | |
ANBASANESTEXYA SL | Administrador Unico | 18/02/2014 | |
DEVUELTALATRADICION SL | Administrador Unico | 02/05/2013 | |
ENFERMEROS DE QUIROFANO SL | Socio Unico | 25/01/2012 | |
ENFERMEROS DE QUIROFANO SL | Administrador Unico | 25/01/2012 | |
TIRANDEBLOK SL | Socio Unico | 25/01/2012 | |
TIRANDEBLOK SL | Administrador Unico | 25/01/2012 | |
PROMOCIONES VIZCAINO Y GARCIA SL | Administrador Unico | 18/11/2011 | |
PROMOCIONES CONSTRUMAR ALMERIA SL | Socio Unico | 20/05/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERRANDIZ CATALAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRANDIZ CATALAN ANTONIO
Empresa: INTERNACIONAL RALEN SYSTEM SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Catalan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418 , F 3, S 8, H A 119404, I/A 5 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-03
Empresa: CLIP-FAB R&D MEDICAL INSTRUMENTS SL
Administrador Solidario
- Casanovas Rodriguez Jose Miguel
- Ferrandiz Catalan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45203 , F 104, S 8, H B 480179, I/A 1 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-08
Empresa: ANBASANESTEXYA SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Catalan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3753 , F 50, S 8, H A 138667, I/A 1 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-03
Empresa: DEVUELTALATRADICION SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Catalan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3685 , F 94, S 8, H A 134677, I/A 1 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-03
Empresa: TIRANDEBLOK SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Catalan Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 132, S 8, H A 128487, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: TIRANDEBLOK SL
Socio Único
- Ferrandiz Catalan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 132, S 8, H A 128487, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: ENFERMEROS DE QUIROFANO SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Catalan Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 129, S 8, H A 128486, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: ENFERMEROS DE QUIROFANO SL
Socio Único
- Ferrandiz Catalan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 129, S 8, H A 128486, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: PROMOCIONES VIZCAINO Y GARCIA SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Catalan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3564 , F 131, S 8, H A 127676, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-03
Empresa: PROMOCIONES CONSTRUMAR ALMERIA SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Catalan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 121, S 8, H AL 14783, I/A 3 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-04
VER MAS ACTOS
Información de FERRANDIZ CATALAN ANTONIO
Mostramos los datos de FERRANDIZ CATALAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRANDIZ CATALAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos