FERRANDIZ ANGULO BASILIO
Informe ejecutivo de FERRANDIZ ANGULO BASILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERRANDIZ ANGULO BASILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENFERMEROS DE QUIROFANO SL | Apoderado | 25/01/2012 | |
TIRANDEBLOK SL | Apoderado | 25/01/2012 | |
INTERNACIONAL RALEN SYSTEM SL | Apoderado | 25/05/2010 |
VINCULACIONES DE FERRANDIZ ANGULO BASILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRANDIZ ANGULO BASILIO
Empresa: INTERNACIONAL RALEN SYSTEM SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Angulo Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418 , F 3, S 8, H A 119404, I/A 5 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-03
Empresa: TIRANDEBLOK SL
Administrador Unico
Apoderado
- Ferrandiz Angulo Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 132, S 8, H A 128487, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: ENFERMEROS DE QUIROFANO SL
Administrador Unico
Apoderado
- Ferrandiz Angulo Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3578 , F 129, S 8, H A 128486, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: INTERNACIONAL RALEN SYSTEM SL
Apoderado
- Ferrandiz Angulo Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418 , F 3, S 8, H A 119404, I/A 4 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-03
Empresa: INTERNACIONAL RALEN SYSTEM SL
Administrador Unico
- Ferrandiz Angulo Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418 , F 2, S 8, H A 119404, I/A 2 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-03
Información de FERRANDIZ ANGULO BASILIO
Mostramos los datos de FERRANDIZ ANGULO BASILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRANDIZ ANGULO BASILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos