FERRANDEZ MORA JESUS
Informe ejecutivo de FERRANDEZ MORA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRANDEZ MORA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA ORIHUELA SLP | Administrador Unico | 22/04/2020 | |
ESTUDIO JURIDICO FEMORA SL | Socio Unico | 23/05/2012 | |
ESTUDIO JURIDICO FEMORA SL | Administrador Unico | 23/05/2012 |
VINCULACIONES DE FERRANDEZ MORA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRANDEZ MORA JESUS
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcarria Cuevas Teresa
- Andrades Torrecilla Manuel Carlos
- Andrades Torrecilla Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Angulo Pacheco Rogelio Juan
- Benzaquen Lamuedra Marina
- Benzaquen Lamuedra Marina Mercedes
- Benzaquen Lamuedra Marina Mercedes
- Benzaquen Lamuedra Marina Mercedes
- Benzaquen Lamuedra Marina Mercedes
- Castejada Benito Nuria
- Corral Izquierdo Sergio
- Dalda Juberias Cristina
- De La Torre Valero Maria
- Dominguez Lizana Gemma
- Dominguez Lizana Gemma
- Garces Palacios Gonzalo
- Leon Lopez Jessica
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Viveros Garcia Maria
- Miguez Huerta David
- Olmo Arias Alejandro
- Terribas Burgos Francisco Javier
- Terribas Burgos Francisco Javier
- Terribas Burgos Francisco Javier
- Terribas Burgos Francisco Javier
- Terribas Burgos Francisco Javier
- Tome Martin Jesus Maria
- Tome Martin Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40861 , F 85, S 8, H M 29666, I/A 1275 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40861 , F 77, S 8, H M 29666, I/A 1267 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: ASESORIA ORIHUELA SLP
Administrador Unico
- Ferrandez Mora Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 190, S 8, H A 82102, I/A 4 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-03
Empresa: ESTUDIO JURIDICO FEMORA SL
Administrador Unico
- Ferrandez Mora Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3609 , F 74, S 8, H A 130205, I/A 1 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-03
Empresa: ESTUDIO JURIDICO FEMORA SL
Socio Único
- Ferrandez Mora Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3609 , F 74, S 8, H A 130205, I/A 1 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-03
Empresa: TORRE SATELIT TV SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Ferrandez Mora Jesus
- Wagner Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 63, S 8, H A 24069, I/A 10 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-03
Información de FERRANDEZ MORA JESUS
Mostramos los datos de FERRANDEZ MORA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRANDEZ MORA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos