ALCARRIA CUEVAS TERESA
Informe ejecutivo de ALCARRIA CUEVAS TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALCARRIA CUEVAS TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EBN BANCO DE NEGOCIOS SA | Apoderado | 30/07/2021 | |
CAJA RURAL DE CHESTE SCC | Apoderado Solidario | 28/10/2020 | |
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Apoderado Solidario | 26/08/2020 | |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2020 | |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2019 |
VINCULACIONES DE ALCARRIA CUEVAS TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCARRIA CUEVAS TERESA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcarria Cuevas Teresa
- Cifre Gonzalez Jorge Juan
- Del Pino Leurite Elsa
- Dominguez Garcia Angeles
- Dominguez Garcia Maria Angeles
- Enrique Gandara Isabel Maria
- Enrique Gandara Maria Esther
- Fernandez Andes Campaña Carmen
- Fernandez Gallego Maria Mercedes
- Fernandez Morales Luis
- Fernandez Morales Luis
- Hernandez Garcia Isaac
- Martinez Monterde Nuria Elena
- Navarro Gonzalez Conde David
- Navarro Gonzalez Conde David
- Navarro Gonzalez David
- Paraiso Urueña Susana
- Paraiso Urueña Susana
- Ruiz Montoya Jose Luis
- Ruiz Montoya Jose Luis
- Tome Martin Jesus Maria
- Tome Martin Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29491 , F 173, S 8, H M 67739, I/A 1598 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcarria Cuevas Teresa
- Andrades Torrecilla Manuel Carlos
- Andrades Torrecilla Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Andrades Torrecillas Manuel Carlos
- Angulo Pacheco Rogelio Juan
- Benzaquen Lamuedra Marina
- Benzaquen Lamuedra Marina Mercedes
- Benzaquen Lamuedra Marina Mercedes
- Benzaquen Lamuedra Marina Mercedes
- Benzaquen Lamuedra Marina Mercedes
- Castejada Benito Nuria
- Corral Izquierdo Sergio
- Dalda Juberias Cristina
- De La Torre Valero Maria
- Dominguez Lizana Gemma
- Dominguez Lizana Gemma
- Garces Palacios Gonzalo
- Leon Lopez Jessica
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Sojo Salud
- Martin Viveros Garcia Maria
- Miguez Huerta David
- Olmo Arias Alejandro
- Terribas Burgos Francisco Javier
- Terribas Burgos Francisco Javier
- Terribas Burgos Francisco Javier
- Terribas Burgos Francisco Javier
- Terribas Burgos Francisco Javier
- Tome Martin Jesus Maria
- Tome Martin Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40861 , F 85, S 8, H M 29666, I/A 1275 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alcarria Cuevas Teresa
- Arbelo Ascanio Ramona Soraya
- Arjona Brescoli Laura
- Ayong Botet Ana Conchi
- Barahona Muqoz Lorena
- Bermejo Romero Maria Isabel
- Boado Pedrido Alberto
- Borges Gutierrez Maria Del Carmen
- Caire Garcia Esther
- Campanario Arias Guillermo
- Carbonell Garau Catalina Maria
- Carla Gabriela Intriago Cedeqo
- Castellano Cerrato Maria Luisa
- Combis Raurich Dunia
- Contreras Huertas Maria Luisa
- Delgado Garcia Lilia Esther
- Diaz Poveda Estefania
- Echevarria Llombart Maria Cruz
- Farre Muqoz Dolors
- Fernandez Fernandez Antonio
- Fernandez Garcia Lorena
- Garcia Gonzalez Alicia
- Garcia Perez Maria Jose
- Gomez Falcon Elena
- Gordillo Acosta Juan Carlos
- Guillem Cantero Inmaculada
- Gutierrez Elbaile Luis Miguel
- Herrero Lopez Amelia
- Joly Escude Myriam
- Lopez Solano Rodrigo
- Marco Mele
- Martinez Aguilar Oriol
- Megias Caceres Maria Carmen
- Nieto Scherof Inmaculada
- Orive Pomarada Maria Belen
- Otero Sanchez Maria Bibiana
- Pablos Garcia Lidia
- Pelaez Nuqez Laura
- Perez Salas Rosa Maria
- Puga Becerra Maria Jose
- Quevedo Hernandez Natalia
- Ramos Valls Beatriz
- Ribera Martinez Miquel
- Robles Granja Maria Domnina
- Rubio Grancha Juan Carlos
- Rubio Soler Maria Del Rosario
- Sanchez Vaquero Carla
- Seoane Torreiro Sara
- Serra Gonzalez Enrique
- Vazquez Charlon Itziar
- Viladrich Llop Mar
- Villalobos Iranzo David
- Ysamat Faus Montserrat
- Ysamat Faus Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42558 , F 81, S 8, H M 752179, I/A 50 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Apoderado
- Alcarria Cuevas Teresa
- Cabello Gomez Elena
- Fernandez Rodriguez Sara
- Navarro Gonzalez Conde David
- Paez Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29491 , F 156, S 8, H M 67739, I/A 1571 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Almenara Moraga Juan Manuel
- Alvarez Garcia Maria
- Banegas Parraga Jose Felix
- Barrios Vesga Xavier
- Boado Pedrido Alberto
- Bonilla Blanco Iker
- Camejo Alarcon Silvia
- Campanario Arias Guillermo
- Cañardo Moreno Lorenzo
- Carbajal Suarez Ana
- Carbonell Garau Catalina Maria
- Carpio Guijarro Javier
- Cruz De La Cruz Angel Miguel
- Cuesta Lopez Santos
- De La Santa Marquez Ricardo
- Delgado Garcia Lilia Esther
- Diaz Diaz Patricia
- Diaz Giraldez Jose
- Diaz Poveda Estefania
- Diez Fuego Fernando
- Echevarria Llombart Maria Cruz
- Escolar Bartet Beatriz Isabel
- Fernandez Garcia Lorena
- Fuentes Garcia-villaraco Jesus
- Fuentes Garcia-villaraco Luis Fermin
- Garcia Cuenca Francisco
- Garcia Gonzalez Alicia
- Garcia Hierro Maria-mercedes
- Garcia Montiel Angel
- Garcia Moro Antonio
- Garcia Perez Maria Jose
- Garcia Romo Maria Teresa
- Garcia Salvador Anabella
- Gomez Falcon Elena
- Gutierrez Elbaile Luis Miguel
- Herrero Lopez Amelia
- Jimenez Martinez Maria Jose
- Lago Gonzalez Victor
- Leon Cortes Victoriano
- Lerin Ortega Octavio
- Lerin Ortega Octavio
- Marquez Robles Francisco
- Martinez Fernandez Oscar
- Martinez Pont Elena
- Martinez Sanchez Maria Isabel
- Miguel Alvarez Rebeca
- Migueles Ferrer Monica
- Minguez Miguelañez Fernando
- Muñoz Sanchez Aroa
- Orive Pomarada Maria Belen
- Ossorio Sanchez Monserrat
- Otero Sanchez Maria Bibiana
- Pardo Quiles Sergio Angel
- Pascual Martin Rocio
- Perez Gomez Joaquin Pablo
- Pocino Moga Francesc Xavier
- Polo Pamplona Beatriz
- Pozo Villegas Jose
- Quevedo Hernandez Natalia
- Ramos Valls Beatriz
- Rodriguez Rodriguez Ruben
- Rubio Grancha Juan Carlos
- Rubio Soler Maria Del Rosario
- Rueda Saiz Maria Magdalena
- Sampere Sacasa Francisco Jose
- San Jose Mendo Victor
- Sanchez Marquez Maria Begoña
- Sanchez Martin De La Torre Maria Del Pilar
- Sanchez Prieto Jose Angel
- Sanchez Vaquero Carla
- Sancho Rodriguez Eva
- Sanz Garcia Jorge
- Sereno Moyano Ruben
- Sorli Romeo Jose
- Suarez Martinez Sandra
- Tirado Chamorro Manuel
- Tranche Martinez Leda
- Vazquez Hernandez Jesus
- Veiga Bouza Rafael
- Velasco Fontela Sandra
- Verge Besalduch Daniel
- Vigo Seoane Oscar
- Villodre Laserna Maria
- Zubimendi Arzubialde Miren Arantzazu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 162, S 8, H AL 40338, I/A 657 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-7-04
Empresa: EBN BANCO DE NEGOCIOS SA
Apoderado
- Alcarria Cuevas Teresa
- Almenara Moraga Juan Manuel
- Alonso Gamo Sandoval Jose Maria
- Amat Sese Juan
- Ayong Botet Ana
- Bailen Peiro Cristina Paz
- Ballesteros Garcia Luciano
- Bañuls Roca Mercedes
- Bermejo Romero Maria Isabel
- Borque San Martin Maria Antonia
- Campanario Arias Guillermo
- Colom Centelles Jeremias
- Cortes Lazaro Rosana
- Del Olmo Marin Victoria
- Estrullo Rosillo Jose Francisco
- Fernandez Gimenez Ignacio Javier
- Galan Vanaclocha Borja
- Gonzalez Marina Cristina
- Herraiz Vilar Beatriz
- Marco Vera Enrique Javier
- Martinez Navacerrada Maria Begoña
- Miravet Mantilla Maria Del Mar
- Mulet Sanchez Emilio Jose
- Portero Del Rio Paloma
- Roig Espert Maria Paz
- Rubio Soler Maria Del Rosario
- Segui Martinez Joaquin
- Subtil Fuencisla Maria
- Verge Besalduch Daniel
- Vidal Rabasa Sebastian Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35258 , F 62, S 8, H M 29636, I/A 221 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40861 , F 42, S 8, H M 29666, I/A 1177 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Empresa: CAJA RURAL DE CHESTE SCC
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397, L 7678, F 148, S 8, H V 40464, I/A 74 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9975, L 7257, F 217, S 8, H V 32421, I/A 267 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-46
Empresa: HIPOTECARIOS ATACAS SL
Apoderado Solidario
- Alcarria Cuevas Teresa
- Bebia Crespo Maria Isabel
- Bernes Monleon Ramon Virgiliio
- Castro Vicente Luis Alfonso
- De La Cal Bestilleiro Isabel Zulima
- Enrique Gandara Isabel Maria
- Enrique Gandara Maria Esther
- Escribano De La Camara Elvira Raquel
- Fernandez Picazo Juan Jose
- Fulgencio Fernandez Cristina
- Garcia Montiel Angel
- Garcia Sanchez Antonio Maria
- Grande Fernandez De Simon Patricia
- Guillamon Vicente Miriam
- Latorre Bifet Marina
- Lopez Navarro Maria Pilar
- Marquez Robles Francisco
- Martinez Baranda Alma
- Mora Campillo Silvia
- Mulet Sanchez Emilio Jose
- Palomares Arastell Ivan
- Piriz Toro Manuel
- Pocino Moga Francesc Xavier
- Pocino Moga Jose Maria
- Portero Del Rio Paloma
- Redruello Rojano Pedro
- Ristea Teodora Gabriela
- Rodriguez Muñoz Manuel
- Rodriguez Rodriguez Ruben
- Roldan De La Haba Antonio
- Rubio Grancha Juan Carlos
- Sampere Sacasa Francisco Jose
- Sanchez Fernandez Maria
- Segui Martinez Joaquin
- Sero Rosello Daniel
- Somoano Gandolfo Elena
- Vazquez Hernandez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3684 , F 9, S 8, H C 3126, I/A 62 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-15
VER MAS ACTOS
Información de ALCARRIA CUEVAS TERESA
Mostramos los datos de ALCARRIA CUEVAS TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCARRIA CUEVAS TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos