FERNANDEZ VARELA ALBERTO-MANUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VARELA ALBERTO-MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ VARELA ALBERTO-MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVITALENT GESTION DEL TALENTO DIRECTIVO SL | Administrador Solidario | 07/01/2019 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VARELA ALBERTO-MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VARELA ALBERTO-MANUEL
Administrador Solidario
- Fernandez Varela Alberto-manuel
- Iglesias Carrera Pio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 131, S 8, H SC 48883, I/A 3 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Varela Alberto-manuel
- Iglesias Carrera Pio
- Portela Lopez Jose Luis
Consejero
- Fernandez Varela Alberto-manuel
- Iglesias Carrera Pio
- Portela Lopez Jose Luis
Presidente
- Fernandez Varela Alberto-manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 302 , F 131, S 8, H SC 48883, I/A 3 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-15
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Varela Alberto-manuel
- Iglesias Carrera Pio
- Portela Lopez Jose Luis
Consejero
- Fernandez Varela Alberto-manuel
- Iglesias Carrera Pio
- Portela Lopez Jose Luis
Presidente
- Fernandez Varela Alberto-manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 71, S 8, H C 50884, I/A 2 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-15
Administrador Solidario
- Fernandez Varela Alberto-manuel
- Iglesias Carrera Pio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 71, S 8, H C 50884, I/A 2 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-15
Empresa: EGA FORMACION Y DESARROLLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Fernandez Varela Alberto-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566, L 3566, F 26, S 8, H PO 48230, I/A 8 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-36
Administrador Solidario
- Fernandez Varela Alberto-manuel
- Iglesias Carrera Pio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 70, S 8, H C 50884, I/A 1 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-15
Empresa: EGA FORMACION Y DESARROLLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Fernandez Varela Alberto-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566, L 3566, F 24, S 8, H PO 48230, I/A 6 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-36
Empresa: EGA FORMACION Y DESARROLLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Perez Maria Emilia
- Fernandez Varela Alberto-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566, L 3566, F 24, S 8, H PO 48230, I/A 6 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-36
Empresa: EGA FORMACION Y DESARROLLO SL
Consejero
- Fernandez Varela Alberto-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566, L 3566, F 24, S 8, H PO 48230, I/A 5 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-36
Empresa: EGA FORMACION Y DESARROLLO SL
Consejero
- Fernandez Varela Alberto-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566, L 3566, F 23, S 8, H PO 48230, I/A 4 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-36
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ VARELA ALBERTO-MANUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ VARELA ALBERTO-MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VARELA ALBERTO-MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos