ENTENZA VIDAL ANA MARIA
Informe ejecutivo de ENTENZA VIDAL ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ENTENZA VIDAL ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACOM INVERSIONES SL | Administrador Unico | 31/07/2023 | |
MACOM INVERSIONES SL | Socio Unico | 31/07/2023 | |
EGA FORMACION Y DESARROLLO SL | Apoderado | 21/06/2021 | |
EGA RECURSOS HUMANOS SL | Administrador Unico | 22/07/2015 |
VINCULACIONES DE ENTENZA VIDAL ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ENTENZA VIDAL ANA MARIA
Empresa: MACOM INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Entenza Vidal Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455, L 4455, F 105, S 8, H PO 71924, I/A 1 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-36
Empresa: MACOM INVERSIONES SL
Socio Único
- Entenza Vidal Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455, L 4455, F 105, S 8, H PO 71924, I/A 1 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-36
Empresa: EGA FORMACION Y DESARROLLO SL
Apoderado
- Entenza Vidal Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566, L 3566, F 28, S 8, H PO 48230, I/A 11 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-36
Empresa: EGA RECURSOS HUMANOS SL
Administrador Unico
- Entenza Vidal Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412, L 2412, F 132, S 8, H PO 24924, I/A 3 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-36
Empresa: EGA RECURSOS HUMANOS SL
Administrador Mancomunado
- Alonso Perez Maria Emilia
- Entenza Vidal Ana Maria
- Prieto Varela Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2412, L 2412, F 132, S 8, H PO 24924, I/A 3 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-36
Empresa: EGA FORMACION Y DESARROLLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Perez Maria Emilia
- Entenza Vidal Ana Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566, L 3566, F 26, S 8, H PO 48230, I/A 8 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-36
Empresa: EGA FORMACION Y DESARROLLO SL
Consejero
- Alonso Perez Maria Emilia
- Entenza Vidal Ana Maria
- Gainzarain Gonzalez Jose Luis
- Prieto Varela Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566, L 3566, F 25, S 8, H PO 48230, I/A 7 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-36
Empresa: EGA FORMACION Y DESARROLLO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Perez Maria Emilia
- Entenza Vidal Ana Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566, L 3566, F 24, S 8, H PO 48230, I/A 6 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-36
Empresa: EGA FORMACION Y DESARROLLO SL
Consejero
- Entenza Vidal Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566, L 3566, F 24, S 8, H PO 48230, I/A 5 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-36
Empresa: EGA FORMACION Y DESARROLLO SL
Consejero
- Entenza Vidal Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566, L 3566, F 23, S 8, H PO 48230, I/A 4 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-36
VER MAS ACTOS
Información de ENTENZA VIDAL ANA MARIA
Mostramos los datos de ENTENZA VIDAL ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ENTENZA VIDAL ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos