FERNANDEZ RAMA ESTHER ISABEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ RAMA ESTHER ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ RAMA ESTHER ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VICENTE CALABUIG E HIJOS SA | Auditor | 28/04/2015 | |
KRESTON IBERAUDIT FRP SL | Administrador Unico | 09/04/2014 | |
IBER ADVISORS SL | Administrador Solidario | 23/06/2011 | |
DESARROLLO ALMACONS SL | Administrador Concursal | 10/02/2010 | |
BALNEARIO DE MONTANEJOS SL | Auditor Suplente | 18/12/2009 | |
HERVIDEROS DE COFRENTES SL | Auditor Suplente | 09/12/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ RAMA ESTHER ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ RAMA ESTHER ISABEL
Empresa: VICENTE CALABUIG E HIJOS SA
Auditor
- Fernandez Rama Esther Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3972, L 1284, F 95, S 8, H V 17403, I/A 17 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-46
Empresa: BRONTE GRAF SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BRONTE GRAF SL
Nif:B96666219
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fernandez Rama Esther Isabel
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:09/03/2010
Número Procedimiento Concursal:000070/2010
Datos Registrales:
Tomo:
5837
Libro:
3143
Folio:
47
Hoja:
8-55298
Inscripción:
6
Fecha Inscripción08/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837, L 3143, F 47, S 8, H V 55298, I/A 6 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-46
Empresa: IBERAUDIT AUDITORES LEVANTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Rama Esther Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7544, L 4845, F 36, S 8, H V 91203, I/A 3 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-46
Empresa: IBERAUDIT AUDITORES LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Rama Esther Isabel
- Perez Petrel Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7544, L 4845, F 36, S 8, H V 91203, I/A 3 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-46
Empresa: SMS MOBILE MARKETING SL
Administrador Unico
- Fernandez Rama Esther Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9241, L 6524, F 103, S 8, H V 140858, I/A 5 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-46
Empresa: BALNEARIO DE VALENCIA SL
Auditor Suplente
- Fernandez Rama Esther Isabel
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4187, L 1499, F 220, S 8, H V 20216, I/A 21 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-46
Empresa: IBER ADVISORS SL
Administrador Solidario
- Fernandez Rama Esther Isabel
- Gorriz Lozano Rogelio David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 172, S 8, H V 144214, I/A 1 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-46
Empresa: PLASTICOS INDE SA
Auditor
- Fernandez Rama Esther Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3355, L 668, F 33, S 8, H V 9329, I/A 13 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-46
Empresa: SMS MOBILE MARKETING SL
Administrador Unico
- Fernandez Rama Esther Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9241, L 6524, F 102, S 8, H V 140858, I/A 1 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-46
Empresa: BRONTE GRAF SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:BRONTE GRAF SL
Nif:B96666219
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Fernandez Rama Esther Isabel
Juzgado:DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:09/03/2010
Número Procedimiento Concursal:000070/2010
Datos Registrales:
Tomo:
5837
Libro:
3143
Folio:
46
Hoja:
8-55298
Inscripción:
4
Fecha Inscripción21/04/2010
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837, L 3143, F 46, S 8, H V 55298, I/A 4 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-46
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ RAMA ESTHER ISABEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ RAMA ESTHER ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ RAMA ESTHER ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos