FERNANDEZ PUENTES ANA MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PUENTES ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ PUENTES ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLANTICA DE INFORMACION E COMUNICACION DE GALICIA SA | Presidente | 07/07/2023 | |
ATLANTICA DE INFORMACION E COMUNICACION DE GALICIA SA | Consejero | 07/07/2023 | |
FRESCOLOGICO SL | Administrador Unico | 20/05/2011 | |
LAECODESPENSA SL | Administrador Unico | 03/05/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PUENTES ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PUENTES ANA MARIA
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Rodriguez Eduardo
- Alvarez Pousa Luis
- De Paz Villasenin Fernando Jose
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Rios Paredes Xulio
- Vence Deza Xavier
Presidente
- Fernandez Puentes Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 117, S 8, H SC 17539, I/A 9 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-15
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Rodriguez Eduardo
- Alvarez Pousa Luis
- De Paz Villasenin Fernando Jose
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Rios Paredes Xulio
- Vence Deza Xavier
Presidente
- Fernandez Puentes Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 117, S 8, H SC 17539, I/A 9 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-15
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Rodriguez Eduardo
- Alvarez Pousa Luis
- De Paz Villasenin Fernando Jose
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Rios Paredes Xulio
- Vence Deza Xavier
Presidente
- Fernandez Puentes Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 115, S 8, H SC 17539, I/A 6 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-15
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Pousa Luis
- Bangueses Garcia Xose
- De Paz Villasenin Fernando Jose
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Lopez Facal Xoan
- Maure Rivas Xulian
Presidente
- Fernandez Puentes Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 115, S 8, H SC 17539, I/A 6 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-15
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Pousa Luis
- Bangueses Garcia Xose
- De Paz Villasenin Fernando Jose
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Lopez Facal Xoan
- Maure Rivas Xulian
Presidente
- Fernandez Puentes Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 114, S 8, H SC 17539, I/A 5 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-15
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Pousa Luis
- Bangueses Garcia Xose
- Diaz Arias De Castro Xose Luis
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Lopez Facal Xoan
- Maure Rivas Xulian
- Vence Deza Xavier
Presidente
- Fernandez Puentes Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 114, S 8, H SC 17539, I/A 5 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-15
Empresa: FRESCOLOGICO SL
Administrador Unico
- Fernandez Puentes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 60 , F 56, S 8, H SC 44535, I/A 5 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-15
Empresa: FRESCOLOGICO SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Puentes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 60 , F 56, S 8, H SC 44535, I/A 5 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-15
Empresa: LAECODESPENSA SL
Administrador Unico
- Fernandez Puentes Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3149, L 3149, F 200, S 8, H PO 39015, I/A 2 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-36
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Pousa Luis
- Bangueses Garcia Xose
- Diaz Arias De Castro Xose Luis
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Lopez Facal Xoan
- Maure Rivas Xulian
- Vence Deza Xavier
Presidente
- Fernandez Puentes Ana Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 114, S 8, H SC 17539, I/A 4 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-15
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ PUENTES ANA MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ PUENTES ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PUENTES ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos