DE PAZ VILLASENIN FERNANDO JOSE
Informe ejecutivo de DE PAZ VILLASENIN FERNANDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE PAZ VILLASENIN FERNANDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLANTICA DE INFORMACION E COMUNICACION DE GALICIA SA | Secretario | 07/07/2023 | |
ATLANTICA DE INFORMACION E COMUNICACION DE GALICIA SA | Consejero | 07/07/2023 | |
ATLANTICA DE INFORMACION E COMUNICACION DE GALICIA SA | Apoderado | 20/04/2022 |
VINCULACIONES DE DE PAZ VILLASENIN FERNANDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PAZ VILLASENIN FERNANDO JOSE
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Rodriguez Eduardo
- Alvarez Pousa Luis
- De Paz Villasenin Fernando Jose
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Rios Paredes Xulio
- Vence Deza Xavier
Presidente
Secretario
- De Paz Villasenin Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 117, S 8, H SC 17539, I/A 9 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-15
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Rodriguez Eduardo
- Alvarez Pousa Luis
- De Paz Villasenin Fernando Jose
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Rios Paredes Xulio
- Vence Deza Xavier
Presidente
Secretario
- De Paz Villasenin Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 117, S 8, H SC 17539, I/A 9 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-15
Apoderado
- De Paz Villasenin Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 116, S 8, H SC 17539, I/A 8 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-15
Consejero Delegado
Consejero
- Alonso Rodriguez Eduardo
- Alvarez Pousa Luis
- De Paz Villasenin Fernando Jose
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Rios Paredes Xulio
- Vence Deza Xavier
Presidente
Secretario
- De Paz Villasenin Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 115, S 8, H SC 17539, I/A 6 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-15
Consejero Delegado
- De Paz Villasenin Fernando Jose
Consejero
- Alvarez Pousa Luis
- Bangueses Garcia Xose
- De Paz Villasenin Fernando Jose
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Lopez Facal Xoan
- Maure Rivas Xulian
Presidente
Secretario
- De Paz Villasenin Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 115, S 8, H SC 17539, I/A 6 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-15
Consejero Delegado
- De Paz Villasenin Fernando Jose
Consejero
- Alvarez Pousa Luis
- Bangueses Garcia Xose
- De Paz Villasenin Fernando Jose
- Fernandez Puentes Ana Maria
- Lopez Facal Xoan
- Maure Rivas Xulian
Presidente
Secretario
- De Paz Villasenin Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 114, S 8, H SC 17539, I/A 5 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-15
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- De Paz Villasenin Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 114, S 8, H SC 17539, I/A 5 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-15
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- De Paz Villasenin Fernando Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 114, S 8, H SC 17539, I/A 4 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-15
Información de DE PAZ VILLASENIN FERNANDO JOSE
Mostramos los datos de DE PAZ VILLASENIN FERNANDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PAZ VILLASENIN FERNANDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos