FERNANDEZ PEREZ JULIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PEREZ JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ PEREZ JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERSEAL SA | Presidente | 02/03/2015 | |
INTERSEAL SA | Consejero | 02/03/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PEREZ JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PEREZ JULIO
Empresa: INTERSEAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Abella Santamaria Manuel
- Fernandez Perez Julio
- Pizarro Sanz Maria Angeles
Presidente
- Fernandez Perez Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37146 , F 92, S 8, H M 663020, I/A 5 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Empresa: DRAPS CENTER SL
Administrador Unico
- Fernandez Perez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27725 , F 151, S 8, H B 121805, I/A 3 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-08
Empresa: INTERSEAL SA
Consejero
- Abella Santamaria Manuel
- Fernandez Perez Julio
- Pizarro Sanz Maria Angeles
Presidente
- Fernandez Perez Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40166 , F 152, S 8, H B 50176, I/A 37 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: INTERSEAL SA
Administrador Unico
- Fernandez Perez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40166 , F 152, S 8, H B 50176, I/A 37 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: INTERSEAL SA
Administrador Unico
- Fernandez Perez Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40166 , F 152, S 8, H B 50176, I/A 35 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-08
Administrador Solidario
- Fernandez Perez Julio
- Gamino Pacheco Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 433 , F 44, S 8, H BA 20018, I/A 3 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-06
Información de FERNANDEZ PEREZ JULIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ PEREZ JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PEREZ JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos