ABELLA SANTAMARIA MANUEL
Informe ejecutivo de ABELLA SANTAMARIA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABELLA SANTAMARIA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERSEAL SA | Consejero Delegado | 29/11/2021 | |
INTERSEAL SA | Consejero Delegado | 22/12/2015 | |
INTERSEAL SA | Consejero | 02/03/2015 |
VINCULACIONES DE ABELLA SANTAMARIA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELLA SANTAMARIA MANUEL
Empresa: INTERSEAL SA
Consejero Delegado
- Abella Santamaria Manuel
Consejero
- Abella Santamaria Manuel
- Fernandez Perez Julio
- Pizarro Sanz Maria Angeles
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37146 , F 92, S 8, H M 663020, I/A 5 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Empresa: INTERSEAL SA
Consejero Delegado
- Abella Santamaria Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4166 , F 153, S 8, H B 50176, I/A 38 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Empresa: INTERSEAL SA
Consejero
- Abella Santamaria Manuel
- Fernandez Perez Julio
- Pizarro Sanz Maria Angeles
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40166 , F 152, S 8, H B 50176, I/A 37 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: INTERSEAL SA
Administrador Solidario
- Abella Santamaria Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40166 , F 151, S 8, H B 50176, I/A 32 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-08
Información de ABELLA SANTAMARIA MANUEL
Mostramos los datos de ABELLA SANTAMARIA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELLA SANTAMARIA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos