FERNANDEZ PELAZ MANUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ PELAZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ PELAZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIAS NOSTEM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2014 | 03/05/2018 |
RESIDENCIAS NOSTEM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2014 | 22/07/2014 |
RESIDENCIAS NOSTEM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2011 | 23/06/2014 |
COMPAÑIA VIZCAINA DE ASFALTOS Y HORMIGONES SL | Consejero Delegado | 01/10/2009 | 08/03/2013 |
COMPAÑIA VIZCAINA DE ASFALTOS Y HORMIGONES SL | Consejero | 01/10/2009 | 08/03/2013 |
COMPAÑIA VIZCAINA DE ASFALTOS Y HORMIGONES SL | Apoderado | 08/03/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ PELAZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ PELAZ MANUEL
Empresa: RESIDENCIAS NOSTEM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Pelaz Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4665 , F 157, S 8, H BI 44237, I/A 17 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-48
Empresa: RESIDENCIAS NOSTEM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Pelaz Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4665 , F 156, S 8, H BI 44237, I/A 14 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-48
Empresa: RESIDENCIAS NOSTEM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Pelaz Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4665 , F 156, S 8, H BI 44237, I/A 14 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-48
Empresa: RESIDENCIAS NOSTEM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Pelaz Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4639 , F 31, S 8, H BI 44237, I/A 12 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-48
Empresa: RESIDENCIAS NOSTEM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Pelaz Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4639 , F 31, S 8, H BI 44237, I/A 12 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-48
Apoderado
- Fernandez Pelaz Manuel
- Flores Magallon Carmelo
- Ruiz Moreno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 208, S 8, H BI 14440, I/A 20 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-48
Consejero Delegado
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- Fernandez Pelaz Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 206, S 8, H BI 14440, I/A 18 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-48
Empresa: RESIDENCIAS NOSTEM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Pelaz Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4639 , F 29, S 8, H BI 44237, I/A 9 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-48
Consejero Delegado
- Fernandez Pelaz Manuel
Consejero
- Fernandez Pelaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 206, S 8, H BI 14440, I/A 15 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-199-48
Información de FERNANDEZ PELAZ MANUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ PELAZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ PELAZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos