CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SOCIEDAD ANON
Informe ejecutivo de CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SOCIEDAD ANON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SOCIEDAD ANON
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SOCIEDAD ANON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SOCIEDAD ANON
Consejero
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- Enviser Servicios Medio Ambientales Sociedad Anoni
- FORESTALES MUGARRI SL
- NORVIRUM SPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377 , F 13, S 8, H BI 62258, I/A 24 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-48
Consejero
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- Enviser Servicios Medio Ambientales Sociedad Anoni
- FORESTALES MUGARRI SL
- NORVIRUM SPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377 , F 12, S 8, H BI 62258, I/A 21 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-48
Consejero
- BYCO SA
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- Enviser Servicios Medio Ambientales Sociedad Anoni
- FORESTALES MUGARRI SL
- Herrera Bustamante Antonio
- Jimenez Ortiz Alberto
- NORVIRUM SPE SL
- Puelles Gallo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377 , F 10, S 8, H BI 62258, I/A 12 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-48
Consejero
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- NORVIRUM SPE SL
Presidente
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961 , F 150, S 8, H BI 32638, I/A 27 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-48
Consejero
- AZACETA SA
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- NORVIRUM SPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996 , F 186, S 8, H BI 41971, I/A 21 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-48
Consejero
- AZACETA SA
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- NORVIRUM SPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4996 , F 185, S 8, H BI 41971, I/A 19 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-48
Consejero
- Angoitia Grijalba Juan
- BYCO SA
- Canal Fernandez Jose Cesar
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- FORESTALES MUGARRI SL
- INBISA SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE SA
- Jimenez Ortiz Alberto
- Lopez Verdejo Juan Carlos
- Meaurio Arrate Kerman
- NORVIRUM SPE SL
- Puelles Gallo Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377 , F 1, S 8, H BI 62258, I/A 1 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-48
Consejero Delegado
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- Fernandez Pelaz Manuel
Consejero
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- Fernandez Pelaz Manuel
- NORVIRUM SPE SL
- Rodriguez Emaldi Manuel
- Ruiz Moreno Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 206, S 8, H BI 14440, I/A 18 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-48
Consejero
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- Larrabeiti Astoreka Miren
- NORVIRUM SPE SL
Presidente
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4961 , F 145, S 8, H BI 32638, I/A 19 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Empresa: GERBILBO SL
Consejero
- ALTERNATIVAS SOCIO SANITARIAS SA
- Cardenal Abaitua Francisco Javier
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
- De La Fuente Bilbao Jose Luis
- Flores Mazas Carlos
Presidente
- Construcciones Y Promociones Balzola Sociedad Anon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4349 , F 203, S 8, H BI 38175, I/A 2 (04/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-48
VER MAS ACTOS
Información de CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SOCIEDAD ANON
Mostramos los datos de CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SOCIEDAD ANON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SOCIEDAD ANON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos