FERNANDEZ ORUE BEGOÑA MERCEDES
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ORUE BEGOÑA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ ORUE BEGOÑA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA PRAIRIE GROUP IBERIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/10/2016 | 29/03/2022 |
LA PRAIRIE GROUP IBERIA SA | Apoderado | 01/03/2016 | 29/03/2022 |
KUONI DESTINATION MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 07/10/2015 | |
KUONI DESTINATION MANAGEMENT SL | Apoderado | 07/10/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ORUE BEGOÑA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ORUE BEGOÑA MERCEDES
Empresa: LA PRAIRIE GROUP IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Orue Begoña Mercedes
- Piacentini Lorenzo
Apoderado
- Fernandez Orue Begoña Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34113 , F 199, S 8, H M 71527, I/A 122 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-28
Empresa: LA PRAIRIE GROUP IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Orue Begoña Mercedes
- Perez-prat Durban Maria
- Piacentini Lorenzo
- Ruiz Diaz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34113 , F 190, S 8, H M 71527, I/A 109 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-28
Empresa: LA PRAIRIE GROUP IBERIA SA
Apoderado
- Fernandez Orue Begoña Mercedes
- Iraberri Montero Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34113 , F 188, S 8, H M 71527, I/A 106 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Empresa: KUONI DESTINATION MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Orue Begoña Mercedes
Apoderado
- Fernandez Orue Begoña Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21868 , F 75, S 8, H M 389715, I/A 17 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Información de FERNANDEZ ORUE BEGOÑA MERCEDES
Mostramos los datos de FERNANDEZ ORUE BEGOÑA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ORUE BEGOÑA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos