FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA RAFAEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAPROINCO SL | Administrador Unico | 07/08/2019 | |
PEÑA TS SL | Administrador Unico | 08/01/2019 | |
INGIOPSA INGENIERIA SL | Administrador Unico | 04/01/2019 | |
INGENIERIA CIVIL Y TECNICAS AMBIENTALES SL | Administrador Unico | 21/12/2018 | |
SAPROINCO SL | Apoderado | 19/02/2014 | |
INGENIERIA CIVIL Y TECNICAS AMBIENTALES SL | Apoderado Mancomunado | 01/03/2010 | |
PEÑA TS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/01/2010 | |
INGIOPSA INGENIERIA SL | Apoderado | 04/01/2010 | |
INVERSIONES BORN SL | Administrador Unico | 27/02/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA RAFAEL
Empresa: SAPROINCO SL
Administrador Unico
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9127 , F 222, S 8, H M 119588, I/A 19 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Empresa: SAPROINCO SL
Consejero
- Fernandez-ordoñez Cervera Francisco
- Fernandez Ordoñez Cervera Gonzalo
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Presidente
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9127 , F 222, S 8, H M 119588, I/A 19 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Empresa: PEÑA TS SL
Administrador Unico
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8321 , F 71, S 8, H M 24530, I/A 17 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Empresa: PEÑA TS SL
Consejero
- Fernandez-ordoñez Cervera Francisco
- Fernandez Ordoñez Cervera Gonzalo
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Presidente
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8321 , F 71, S 8, H M 24530, I/A 17 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-28
Empresa: INGIOPSA INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27282 , F 77, S 8, H M 48050, I/A 41 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Empresa: INGIOPSA INGENIERIA SL
Consejero
- Fernandez Ordoñez Cervera Francisco De Asis
- Fernandez Ordoñez Cervera Gonzalo
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Presidente
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27282 , F 77, S 8, H M 48050, I/A 41 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Administrador Unico
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26540 , F 89, S 8, H M 49612, I/A 10 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Consejero
- Fernandez-ordoñez Cervera Francisco
- Fernandez Ordoñez Cervera Gonzalo
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Presidente
Secretario
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26540 , F 89, S 8, H M 49612, I/A 10 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Consejero
- Fernandez-ordoñez Cervera Francisco
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
- Montiel Garcia Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4265 , F 81, S 8, H M 70852, I/A 6 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-28
Empresa: SAPROINCO SL
Apoderado
- Fernandez-ordoñez Cervera Francisco
- Fernandez Ordoñez Cervera Gonzalo
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Consejero
- Fernandez-ordoñez Cervera Francisco
- Fernandez Ordoñez Cervera Gonzalo
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Presidente
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9127 , F 221, S 8, H M 119588, I/A 18 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA RAFAEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos