FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA FRANCISCO DE ASIS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA FRANCISCO DE ASIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA FRANCISCO DE ASIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGIOPSA INGENIERIA SL | Apoderado | 04/01/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA FRANCISCO DE ASIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA FRANCISCO DE ASIS
Empresa: INGIOPSA INGENIERIA SL
Consejero
- Fernandez Ordoñez Cervera Francisco De Asis
- Fernandez Ordoñez Cervera Gonzalo
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Presidente
Secretario
- Fernandez Ordoñez Cervera Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27282 , F 77, S 8, H M 48050, I/A 41 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Empresa: XYZETHA SA
Liquidador
- Fernandez Ordoñez Cervera Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7399 , F 128, S 8, H M 119730, I/A 10 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-28
Empresa: INGIOPSA INGENIERIA SL
Apoderado
- Fernandez Ordoñez Cervera Francisco De Asis
- Fernandez Ordoñez Cervera Gonzalo
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Consejero
- Fernandez Ordoñez Cervera Francisco De Asis
- Fernandez Ordoñez Cervera Gonzalo
- Fernandez Ordoñez Cervera Rafael
Presidente
Secretario
- Fernandez Ordoñez Cervera Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2787 , F 120, S 8, H M 48050, I/A 38 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Información de FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA FRANCISCO DE ASIS
Mostramos los datos de FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA FRANCISCO DE ASIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ORDOÑEZ CERVERA FRANCISCO DE ASIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos