FERNANDEZ NUÑEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ NUÑEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ NUÑEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIEIRA LULO SL | Administrador Unico | 09/01/2023 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ NUÑEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ NUÑEZ ANTONIO
Empresa: ARIEIRA LULO SL
Administrador Unico
- Fernandez Nuñez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 335 , F 123, S 8, H LU 9945, I/A 4 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-27
Empresa: ARIEIRA LULO SL
Administrador Solidario
- Fernandez Nuñez Antonio
- Jesus Fernandez Nuñez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 335 , F 123, S 8, H LU 9945, I/A 4 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-27
Miem.Com.Ctr
- De La Morena Sanz Eugenio
- Fernandez Nuñez Antonio
- Gonzalez Villas Eugenio
- Montero Garcia Miguel Angel
- Sanchez Maroto Marceliano
Supl.Comi.C.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36912 , F 72, S 8, H M 23703, I/A 45 (22/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Miem.Com.Ctr
- De La Morena Sanz Eugenio
- Fernandez Nuñez Antonio
- Gonzalez Villas Eugenio
Supl.Comi.C.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29946 , F 225, S 8, H M 23703, I/A 41 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Información de FERNANDEZ NUÑEZ ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ NUÑEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ NUÑEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos