DE LA MORENA SANZ EUGENIO
Informe ejecutivo de DE LA MORENA SANZ EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE LA MORENA SANZ EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTEPIO DE TELEFONOS MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA | Miem.Com.Ctr | 13/08/2012 | 22/08/2020 |
MONTEPIO DE TELEFONOS MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA | Miem.Com.Ctr | 11/01/2018 | 22/08/2020 |
MONTEPIO DE TELEFONOS MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA | Supl.Comi.C. | 19/12/2014 | 23/10/2015 |
VINCULACIONES DE DE LA MORENA SANZ EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA MORENA SANZ EUGENIO
Miem.Com.Ctr
- De La Morena Sanz Eugenio
- Fernandez Nuñez Antonio
- Gonzalez Villas Eugenio
- Montero Garcia Miguel Angel
- Sanchez Maroto Marceliano
Supl.Comi.C.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36912 , F 72, S 8, H M 23703, I/A 45 (22/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Miem.Com.Ctr
- De La Morena Sanz Eugenio
- Fernandez Nuñez Antonio
- Gonzalez Villas Eugenio
Supl.Comi.C.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29946 , F 225, S 8, H M 23703, I/A 41 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Miem.Com.Ctr
Miem.J.Dir.
Supl.Comi.C.
- De La Morena Sanz Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29946 , F 220, S 8, H M 23703, I/A 36 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Supl.Comi.C.
- De La Morena Sanz Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29946 , F 217, S 8, H M 23703, I/A 32 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28
Miem.Com.Ctr
- De La Morena Sanz Eugenio
- Gonzalez Martin Pedro
- Montero Garcia Miguel Angel
Supl.Comi.C.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15907 , F 159, S 8, H M 23703, I/A 29 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-28
Información de DE LA MORENA SANZ EUGENIO
Mostramos los datos de DE LA MORENA SANZ EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA MORENA SANZ EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos