FERNANDEZ NOGUERA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ NOGUERA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ NOGUERA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZARAQUE SA | Apoderado | 17/01/2012 | |
ALOA SA | Apoderado Mancomunado | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ NOGUERA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ NOGUERA MARIA DEL CARMEN
Empresa: AZARAQUE SA
Apoderado
- Ceron Romero Juana
- Fernandez Noguera Maria Del Carmen
- Serrano Vera Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 56, S 8, H M 46773, I/A 22 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: ALOA SA
Apoderado Mancomunado
- Ceron Romero Juana
- Fernandez Noguera Maria Del Carmen
- Serrano Vera Juan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4002 , F 169, S 8, H M 68934, I/A 20 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-28
Información de FERNANDEZ NOGUERA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de FERNANDEZ NOGUERA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ NOGUERA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos