CERON ROMERO JUANA
Informe ejecutivo de CERON ROMERO JUANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERON ROMERO JUANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZARAQUE SA | Apoderado | 17/01/2012 | |
ALOA SA | Apoderado Solidario | 09/01/2012 | |
ALOA SA | Apoderado Mancomunado | 09/01/2012 |
VINCULACIONES DE CERON ROMERO JUANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERON ROMERO JUANA
Empresa: AZARAQUE SA
Apoderado
- Ceron Romero Juana
- Fernandez Noguera Maria Del Carmen
- Serrano Vera Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 56, S 8, H M 46773, I/A 22 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Empresa: ALOA SA
Apoderado Mancomunado
- Ceron Romero Juana
- Fernandez Noguera Maria Del Carmen
- Serrano Vera Juan
Apoderado Solidario
- Ceron Romero Juana
- Serrano Vera Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4002 , F 169, S 8, H M 68934, I/A 20 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-28
Información de CERON ROMERO JUANA
Mostramos los datos de CERON ROMERO JUANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERON ROMERO JUANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos