FERNANDEZ MORENO ESTHER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MORENO ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ MORENO ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOTOS GLOBAL SERVICES SA | Administrador Solidario | 09/02/2024 | |
UNI SERVIS 2001 SL | Administrador Solidario | 10/11/2023 | |
CARPINTERIA MAMPARAS Y TECHOS SL | Administrador Unico | 16/03/2023 | |
MUNGIA CONTEN SL | Administrador Solidario | 29/11/2021 | |
INVERSIONES MUELLE CHURRUCA SA | Administrador Unico | 26/07/2021 | |
UNI SERVIS 2001 SL | Apoderado | 04/01/2010 | |
INVERSIONES MUELLE CHURRUCA SA | Apoderado | 22/05/2009 | |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS UGALDEGUREN SL | Apoderado | 21/05/2009 | |
LOTOS GLOBAL SERVICES SA | Apoderado Mancomunado | 20/05/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MORENO ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MORENO ESTHER
Empresa: LOTOS GLOBAL SERVICES SA
Administrador Solidario
- Fernandez Llorente Jose Manuel
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1915 , F 220, S 8, H BI 26191, I/A 17 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-48
Empresa: UNI SERVIS 2001 SA
Administrador Solidario
- Fernandez Llorente Jose Manuel
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 62, S 8, H BI 30763, I/A 9 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
Empresa: MAMPARAS Y TECHOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2249 , F 114, S 8, H BI 20545, I/A 5 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-48
Empresa: MUNGIA CONTEN SL
Administrador Solidario
- Fernandez Llorente Jose Manuel
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6015 , F 151, S 8, H BI 77105, I/A 4 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-48
Empresa: INVERSIONES MUELLE CHURRUCA SA
Administrador Unico
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 190, S 8, H BI 16434, I/A 9 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-48
Empresa: UNI SERVIS 2001 SA
Apoderado
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 60, S 8, H BI 30763, I/A 5 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-48
Empresa: INVERSIONES MUELLE CHURRUCA SA
Apoderado
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 188, S 8, H BI 16434, I/A 7 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-48
Apoderado
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302 , F 86, S 8, H BI 36996, I/A 5 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-48
Empresa: DECORACIONES LOTOS SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1915 , F 207, S 8, H BI 26191, I/A 11 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-48
Información de FERNANDEZ MORENO ESTHER
Mostramos los datos de FERNANDEZ MORENO ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MORENO ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos