FERNANDEZ LLORENTE JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ LLORENTE JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ LLORENTE JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOTOS GLOBAL SERVICES SA | Administrador Solidario | 09/02/2024 | |
UNI SERVIS 2001 SL | Administrador Solidario | 10/11/2023 | |
MUNGIA CONTEN SL | Administrador Solidario | 29/11/2021 | |
INVERSIONES MUELLE CHURRUCA SA | Apoderado | 26/07/2021 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ LLORENTE JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ LLORENTE JOSE MANUEL
Empresa: LOTOS GLOBAL SERVICES SA
Administrador Solidario
- Fernandez Llorente Jose Manuel
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1915 , F 220, S 8, H BI 26191, I/A 17 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-48
Empresa: LOTOS GLOBAL SERVICES SA
Administrador Unico
- Fernandez Llorente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1915 , F 220, S 8, H BI 26191, I/A 17 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-48
Empresa: UNI SERVIS 2001 SA
Administrador Solidario
- Fernandez Llorente Jose Manuel
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 62, S 8, H BI 30763, I/A 9 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
Empresa: UNI SERVIS 2001 SA
Administrador Unico
- Fernandez Llorente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 62, S 8, H BI 30763, I/A 9 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
Empresa: MAMPARAS Y TECHOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Llorente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2249 , F 114, S 8, H BI 20545, I/A 5 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-48
Empresa: LOTOS GLOBAL SERVICES SA
Administrador Unico
- Fernandez Llorente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1915 , F 209, S 8, H BI 26191, I/A 16 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-48
Empresa: MUNGIA CONTEN SL
Administrador Solidario
- Fernandez Llorente Jose Manuel
- Fernandez Moreno Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6015 , F 151, S 8, H BI 77105, I/A 4 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-48
Empresa: INVERSIONES MUELLE CHURRUCA SA
Apoderado
- Fernandez Llorente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 190, S 8, H BI 16434, I/A 10 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-48
Empresa: INVERSIONES MUELLE CHURRUCA SA
Administrador Unico
- Fernandez Llorente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 190, S 8, H BI 16434, I/A 9 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-48
Empresa: LOTOS GLOBAL SERVICES SA
Administrador Unico
- Fernandez Llorente Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1915 , F 209, S 8, H BI 26191, I/A 15 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-48
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ LLORENTE JOSE MANUEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ LLORENTE JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ LLORENTE JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos