FERNANDEZ MONTES IGNACIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MONTES IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ MONTES IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VLHL CAPITAL SL | Administrador Unico | 12/04/2019 | |
CLUE AEROSPACE SL | Administrador Unico | 22/03/2019 | |
CLUE TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 20/03/2019 | |
CLUE TECH SA | Administrador Unico | 16/07/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MONTES IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MONTES IGNACIO
Empresa: CLUE TECH SA
Administrador Unico
- Fernandez Montes Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6363, L 5271, F 12, S 8, H MA146245, I/A 7 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-29
Empresa: PROJEKTIL MEDIALABEL SL
Administrador Unico
- Fernandez Montes Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5635, L 4542, F 51, S 8, H MA140394, I/A 3 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-29
Empresa: CLUE AEROSPACE SL
Administrador Unico
- Fernandez Montes Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5822, L 4729, F 178, S 8, H MA149884, I/A 1 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-29
Empresa: CLUE TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Fernandez Montes Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5229, L 4136, F 73, S 8, H MA121452, I/A 7 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Empresa: CLUE TECH SA
Administrador Unico
- Fernandez Montes Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5751, L 4658, F 12, S 8, H MA146245, I/A 1 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-29
Empresa: CLUE TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Fernandez Montes Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5229, L 4136, F 70, S 8, H MA121452, I/A 1 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-29
Información de FERNANDEZ MONTES IGNACIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ MONTES IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MONTES IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos