FERNANDEZ MONTERRUBIO ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MONTERRUBIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MONTERRUBIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION FUTBOLISTICA CORDOBESA SAD | Apoderado | 24/11/2023 | |
LINEA RESERVADA SL | Administrador Unico | 06/04/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MONTERRUBIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MONTERRUBIO ANTONIO
Empresa: UNION FUTBOLISTICA CORDOBESA SAD
Apoderado
- Fernandez Monterrubio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 136, S 8, H CO 41472, I/A 17 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-14
Empresa: UNION FUTBOLISTICA CORDOBESA SAD
Apoderado
- Fernandez Monterrubio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 136, S 8, H CO 41472, I/A 16 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-14
Empresa: UNION FUTBOLISTICA CORDOBESA SAD
Apoderado
- Fernandez Monterrubio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 134, S 8, H CO 41472, I/A 12 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-14
Empresa: GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Monterrubio Antonio
- Yang Juan
Apoderado
- Fernandez Monterrubio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 116, S 8, H GR 40815, I/A 23 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-18
Empresa: GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Monterrubio Antonio
- Yang Juan
Apoderado
- Fernandez Monterrubio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 114, S 8, H GR 40815, I/A 21 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-18
Empresa: GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD
Apoderado Mancomunado
- Bao Xueyan
- Belenguer Reverter David
- Fernandez Monterrubio Antonio
Apoderado
- Fernandez Monterrubio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 114, S 8, H GR 40815, I/A 21 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-18
Empresa: GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD
Apoderado Mancomunado
- Bao Xueyan
- Belenguer Reverter David
- Fernandez Monterrubio Antonio
Apoderado
- Fernandez Monterrubio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 111, S 8, H GR 40815, I/A 17 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-18
Empresa: GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Monterrubio Antonio
- Wang Kangning
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 111, S 8, H GR 40815, I/A 17 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-18
Empresa: GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Monterrubio Antonio
- Wang Kangning
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 184, S 8, H GR 40815, I/A 11 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-18
Empresa: LINEA RESERVADA SL
Administrador Unico
- Fernandez Monterrubio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6009 , F 120, S 8, H SE104943, I/A 1 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-41
Información de FERNANDEZ MONTERRUBIO ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ MONTERRUBIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MONTERRUBIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos