BELENGUER REVERTER DAVID
Informe ejecutivo de BELENGUER REVERTER DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BELENGUER REVERTER DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEAN HOPE FOOTBALL GROUP SL | Apoderado | 21/02/2018 | 27/11/2020 |
GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD | Apoderado Mancomunado | 23/01/2019 | 01/10/2020 |
KNOW HOW SPORTS SL | Socio Unico | 05/12/2011 | 21/03/2012 |
VINCULACIONES DE BELENGUER REVERTER DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELENGUER REVERTER DAVID
Empresa: EUROPEAN HOPE FOOTBALL GROUP SL
Apoderado
- Belenguer Reverter David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 54, S 8, H M 663680, I/A 3 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Empresa: GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD
Apoderado Mancomunado
- Bao Xueyan
- Belenguer Reverter David
- Fernandez Monterrubio Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 114, S 8, H GR 40815, I/A 21 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-18
Empresa: GRANADA CLUB DE FUTBOL SAD
Apoderado Mancomunado
- Bao Xueyan
- Belenguer Reverter David
- Fernandez Monterrubio Antonio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626 , F 111, S 8, H GR 40815, I/A 17 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-18
Empresa: EUROPEAN HOPE FOOTBALL GROUP SL
Apoderado
- Belenguer Reverter David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 52, S 8, H M 663680, I/A 2 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-28
Empresa: KNOW HOW SPORTS SL
Socio Único
- Belenguer Reverter David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 51, S 8, H M 529539, I/A 1 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Información de BELENGUER REVERTER DAVID
Mostramos los datos de BELENGUER REVERTER DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELENGUER REVERTER DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos