FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DYTRAS SA | Apoderado Mancomunado | 26/10/2011 | 04/03/2019 |
DYTRAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/11/2011 | 04/03/2019 |
DYTRAS SA | Consejero | 10/10/2011 | 31/08/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS
Empresa: DYTRAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Fernandez Martos Enrique Jesus
- Fernandez Martos Maria Isabel
- Fernandez Martos Maria Isabel
- Fernandez Martos Maria Isabel
- Flores Garcia Manuel
Apoderado Mancomunado
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Fernandez Martos Enrique Jesus
- Fernandez Martos Maria Isabel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Gil Alberto
- Alvarez Gil Alberto
- Atienza Aguilar Carlos
- Candau Romero Alvaro
- Candau Romero Alvaro
- Carrabeo Martin Miguel Angel
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Damas Fernandez Gloria Alejandra
- Damas Fernandez Gloria Alejandra
- Escamilla Amo Antonio
- Espinosa Cabañas Mercedes
- Espinosa Cabañas Mercedes
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Gutierrez Moreno Alfonso
- Gutierrez Moreno Alfonso
- Manuel Gomez Sanchez
- Paque Lopez Luis
- Piñero Grande David
- Sanchez De Cueto Lorenzo Javier
- Shoueiry George J
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 66, S 8, H SE 4544, I/A 89 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-41
Empresa: DYTRAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Damas Fernandez Gloria Alejandra
- Fernandez Heredia Enrique Ramon
- Fernandez Martos Enrique Jesus
- Fernandez Martos Maria Isabel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 65, S 8, H SE 4544, I/A 87 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-41
Empresa: DYTRAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Martos Enrique Jesus
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 62, S 8, H SE 4544, I/A 84 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-41
Empresa: DYTRAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Martos Enrique Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 61, S 8, H SE 4544, I/A 83 (26/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-41
Empresa: DYTRAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Heredia Enrique Ramon
- Fernandez Martos Enrique Jesus
- Fernandez Martos Maria Isabel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 61, S 8, H SE 4544, I/A 82 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-41
Información de FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS
Mostramos los datos de FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos