CANDAU ROMERO ALVARO
Informe ejecutivo de CANDAU ROMERO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANDAU ROMERO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGEMAD SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 17/08/2020 | |
TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SL | Administrador Solidario | 01/03/2017 | |
SERVICIOS INTEGRALES DE METROLOGIA Y CALIBRACION SL | Administrador Unico | 18/07/2016 | |
TERSAQUA INGENIERIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SL | Apoderado | 02/10/2013 |
VINCULACIONES DE CANDAU ROMERO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANDAU ROMERO ALVARO
Empresa: INGEMAD SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Candau Romero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734 , F 92, S 8, H SE 75130, I/A 2 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-41
Empresa: DYTRAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Fernandez Martos Enrique Jesus
- Fernandez Martos Maria Isabel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Gil Alberto
- Alvarez Gil Alberto
- Atienza Aguilar Carlos
- Candau Romero Alvaro
- Candau Romero Alvaro
- Carrabeo Martin Miguel Angel
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Cruz Diaz Francisco Javier
- Damas Fernandez Gloria Alejandra
- Damas Fernandez Gloria Alejandra
- Escamilla Amo Antonio
- Espinosa Cabañas Mercedes
- Espinosa Cabañas Mercedes
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Flores Garcia Manuel
- Gutierrez Moreno Alfonso
- Gutierrez Moreno Alfonso
- Manuel Gomez Sanchez
- Paque Lopez Luis
- Piñero Grande David
- Sanchez De Cueto Lorenzo Javier
- Shoueiry George J
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 66, S 8, H SE 4544, I/A 89 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-41
Administrador Solidario
- Candau Romero Alvaro
- Sanchez De Cueto Lorenzo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5699 , F 27, S 8, H SE 97356, I/A 6 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-41
Consejero Delegado Solidario
- Candau Romero Alvaro
Consejero
- Candau Romero Alvaro
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Sanchez De Cueto Lorenzo Javier
Presidente
Secretario
- Candau Romero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5699 , F 27, S 8, H SE 97356, I/A 6 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-41
Consejero Delegado Solidario
- Candau Romero Alvaro
Consejero
- Candau Romero Alvaro
- Cassillas Ovando Alvaro Jose
- Sanchez De Cueto Lorenzo Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5699 , F 26, S 8, H SE 97356, I/A 5 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-41
Administrador Unico
- Candau Romero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5259 , F 94, S 8, H SE 86744, I/A 6 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-41
Apoderado
- Candau Romero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5699 , F 25, S 8, H SE 97356, I/A 3 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-41
Empresa: DYTRAS SA
Apoderado
- Candau Romero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916 , F 58, S 8, H SE 4544, I/A 79 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-41
Información de CANDAU ROMERO ALVARO
Mostramos los datos de CANDAU ROMERO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANDAU ROMERO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos