FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CORSINO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CORSINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CORSINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE MEDICO GASCONA SLP | Liquidador Solidario | 20/02/2023 | |
GABINETE MEDICO GASCONA SLP | Soc.Prof. | 28/03/2019 | |
GABINETE MEDICO GASCONA SLP | Soc.Prof. | 29/01/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CORSINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CORSINO
Empresa: GABINETE MEDICO GASCONA SLP
Liquidador Solidario
- Alonso Mendieta Vicente
- Fernandez Gutierrez Jose Corsino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 156, S 8, H AS 16739, I/A 12 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-33
Empresa: GABINETE MEDICO GASCONA SLP
Administrador Solidario
- Alonso Mendieta Vicente
- Fernandez Gutierrez Jose Corsino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 156, S 8, H AS 16739, I/A 12 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-33
Empresa: GABINETE MEDICO GASCONA SLP
Soc.Prof.
- Alonso Mendieta Vicente
- Fernandez Gutierrez Jose Corsino
- Lazaro Menendez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 155, S 8, H AS 16739, I/A 11 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-33
Empresa: GABINETE MEDICO GASCONA SLP
Administrador Solidario
- Alonso Mendieta Vicente
- Fernandez Gutierrez Jose Corsino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 154, S 8, H AS 16739, I/A 9 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-33
Empresa: GABINETE MEDICO GASCONA SLP
Soc.Prof.
- Alonso Mendieta Vicente
- Fernandez Gutierrez Jose Corsino
- Hevia More Mario
- Rodriguez Navarro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 152, S 8, H AS 16739, I/A 6 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-33
Información de FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CORSINO
Mostramos los datos de FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CORSINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE CORSINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos