ALONSO MENDIETA VICENTE
Informe ejecutivo de ALONSO MENDIETA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALONSO MENDIETA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE MEDICO GASCONA SLP | Liquidador Solidario | 20/02/2023 | |
GABINETE MEDICO GASCONA SLP | Soc.Prof. | 28/03/2019 | |
GABINETE MEDICO GASCONA SLP | Soc.Prof. | 29/01/2009 |
VINCULACIONES DE ALONSO MENDIETA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO MENDIETA VICENTE
Empresa: GABINETE MEDICO GASCONA SLP
Liquidador Solidario
- Alonso Mendieta Vicente
- Fernandez Gutierrez Jose Corsino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 156, S 8, H AS 16739, I/A 12 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-33
Empresa: GABINETE MEDICO GASCONA SLP
Administrador Solidario
- Alonso Mendieta Vicente
- Fernandez Gutierrez Jose Corsino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 156, S 8, H AS 16739, I/A 12 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-33
Empresa: GABINETE MEDICO GASCONA SLP
Soc.Prof.
- Alonso Mendieta Vicente
- Fernandez Gutierrez Jose Corsino
- Lazaro Menendez Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 155, S 8, H AS 16739, I/A 11 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-33
Empresa: GABINETE MEDICO GASCONA SLP
Administrador Solidario
- Alonso Mendieta Vicente
- Fernandez Gutierrez Jose Corsino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 154, S 8, H AS 16739, I/A 9 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-33
Empresa: GABINETE MEDICO GASCONA SLP
Soc.Prof.
- Alonso Mendieta Vicente
- Fernandez Gutierrez Jose Corsino
- Hevia More Mario
- Rodriguez Navarro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 152, S 8, H AS 16739, I/A 6 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-33
Información de ALONSO MENDIETA VICENTE
Mostramos los datos de ALONSO MENDIETA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO MENDIETA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos