FERNANDEZ GONZALEZ ANA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GONZALEZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FERNANDEZ GONZALEZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANESTESIA SERVICIOS SL | Administrador Unico | 06/02/2020 | 17/05/2021 |
FRANFERJUS SA | Liquidador | 23/09/2020 | 23/09/2020 |
FRANFERJUS SA | Apoderado | 27/06/2012 | 23/09/2020 |
FRANFERJUS SA | Administrador Unico | 15/03/2020 | 23/09/2020 |
HOSPITAL VETERINARIO SIERRA OESTE SLP | Administrador Unico | 27/04/2015 | |
HOSPITAL VETERINARIO SIERRA OESTE SLP | Liquidador | 27/04/2015 | 27/04/2015 |
AONYX CLINICA SL | Liquidador Solidario | 24/04/2015 | 24/04/2015 |
WORLDWIDE BRANDS INC | Apoderado | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GONZALEZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GONZALEZ ANA
Empresa: FRANESTESIA SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Gonzalez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32791 , F 118, S 8, H M 590216, I/A 3 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: FRANFERJUS SA
Liquidador
- Fernandez Gonzalez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31340 , F 13, S 8, H M 5293, I/A 8 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-28
Empresa: FRANFERJUS SA
Administrador Unico
- Fernandez Gonzalez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31340 , F 13, S 8, H M 5293, I/A 8 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-28
Empresa: FRANFERJUS SA
Administrador Unico
- Fernandez Gonzalez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31340 , F 13, S 8, H M 5293, I/A 7 (15/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-28
Empresa: FRANESTESIA SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Gonzalez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32791 , F 117, S 8, H M 590216, I/A 2 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Liquidador
- Fernandez Gonzalez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25772 , F 9, S 8, H M 464591, I/A 2 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Administrador Unico
- Fernandez Gonzalez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25772 , F 9, S 8, H M 464591, I/A 2 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Empresa: AONYX CLINICA SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Gonzalez Ana
- Garcia Martinez Alfonso
- Parras Cabezuela Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21368 , F 62, S 8, H M 379788, I/A 5 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Empresa: WORLDWIDE BRANDS INC
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7967, L 6907, F 198, S 3, H 77391, I/A 26 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Empresa: FRANFERJUS SA
Apoderado
- Fernandez Gonzalez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 262 , F 209, S 8, H M 5293, I/A 5 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Información de FERNANDEZ GONZALEZ ANA
Mostramos los datos de FERNANDEZ GONZALEZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GONZALEZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos