FERNANDEZ DUBLAS DIEGO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DUBLAS DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ DUBLAS DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGITALIA GESTION SL | Administrador Unico | 29/02/2024 | |
DIGITALIA SYSTEM SL | Administrador Solidario | 19/01/2023 | |
ESCUELA DE FORMACION CAMPO GRANDE SL | Administrador Solidario | 22/02/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DUBLAS DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DUBLAS DIEGO
Empresa: DIGITALIA GESTION SL
Administrador Unico
- Fernandez Dublas David
- Fernandez Dublas Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46481 , F 120, S 8, H M 816156, I/A 1 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: DIGITALIA SYSTEM SL
Administrador Solidario
- Fernandez Dublas David
- Fernandez Dublas Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44510 , F 200, S 8, H M 784204, I/A 1 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: ESCUELA DE FORMACION CAMPO GRANDE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Dublas David
- Fernandez Dublas Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 142, S 8, H VA 29650, I/A 1 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-47
Información de FERNANDEZ DUBLAS DIEGO
Mostramos los datos de FERNANDEZ DUBLAS DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DUBLAS DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos