FERNANDEZ DUBLAS DAVID
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DUBLAS DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ DUBLAS DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGITALIA GESTION SL | Administrador Unico | 29/02/2024 | |
DIGITALIA SYSTEM SL | Administrador Solidario | 19/01/2023 | |
CENTRO DE ESTUDIOS ALAVA SL | Apoderado | 18/12/2018 | |
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN PABLO SL | Apoderado | 05/12/2018 | |
ESCUELA EMPRESARIAL PLATON SL | Apoderado | 05/12/2018 | |
INSTITUTO DE ENSEÑANZAS TECNICAS EDUCACION MULTIMEDIA SL | Apoderado | 05/12/2018 | |
ESCUELA DE FORMACION CAMPO GRANDE SL | Administrador Solidario | 22/02/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DUBLAS DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DUBLAS DAVID
Empresa: DIGITALIA GESTION SL
Administrador Unico
- Fernandez Dublas David
- Fernandez Dublas Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46481 , F 120, S 8, H M 816156, I/A 1 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: CAFETERIA PARIS HOSPITAL MILITAR SL
Apoderado
- Fernandez Dublas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 92, S 8, H VA 33688, I/A 3 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-47
Empresa: CAFETERIA PARIS HOSPITAL MILITAR SL
Apoderado
- Fernandez Dublas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 91, S 8, H VA 33688, I/A 2 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-47
Empresa: DIGITALIA SYSTEM SL
Administrador Solidario
- Fernandez Dublas David
- Fernandez Dublas Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44510 , F 200, S 8, H M 784204, I/A 1 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: PURO ROMERO CORPORATION SL
Administrador Unico
- Fernandez Dublas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3869 , F 14, S 8, H A 145551, I/A 2 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-03
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS ALAVA SL
Apoderado
- Fernandez Dublas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 172, S 8, H VI 16254, I/A 2 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-01
Apoderado
- Fernandez Dublas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 82, S 8, H VA 15375, I/A 2 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-47
Empresa: ESCUELA EMPRESARIAL PLATON SL
Apoderado
- Fernandez Dublas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 145, S 8, H VA 9124, I/A 4 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-47
Apoderado
- Fernandez Dublas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 864 , F 171, S 8, H VA 10814, I/A 3 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-47
Empresa: ESCUELA DE FORMACION CAMPO GRANDE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Dublas David
- Fernandez Dublas Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 142, S 8, H VA 29650, I/A 1 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-47
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ DUBLAS DAVID
Mostramos los datos de FERNANDEZ DUBLAS DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DUBLAS DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos