FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO Y OSORIO JOSE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO Y OSORIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO Y OSORIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTRILLO SA | Administrador Unico | 07/03/2011 | 27/12/2017 |
CASTRILLO SA | Liquidador | 27/12/2017 | 27/12/2017 |
ALIA PRIVATE EQUITY SA | Representante | 18/05/2011 | |
INVERALIA FOOD SERVICE SL | Apoderado | 17/06/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO Y OSORIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO Y OSORIO JOSE
Empresa: CASTRILLO SA
Liquidador
- Fernandez De Villavicencio Y Osorio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291 , F 44, S 8, H M 71230, I/A 24 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-28
Empresa: CASTRILLO SA
Administrador Unico
- Fernandez De Villavicencio Y Osorio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291 , F 44, S 8, H M 71230, I/A 24 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-28
Empresa: CASTRILLO SA
Administrador Unico
- Fernandez De Villavicencio Y Osorio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291 , F 44, S 8, H M 71230, I/A 23 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: ALIA PRIVATE EQUITY SCR SA
Consejero
Presidente
Representante
- Alvargonzalez Figaredo Gonzalo
- Fernandez De Villavicencio Y Osorio Jose
- Martin Gomez Blas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25550 , F 126, S 8, H M 460425, I/A 8 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
Empresa: CASTRILLO SA
Administrador Unico
- Fernandez De Villavicencio Y Osorio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291 , F 43, S 8, H M 71230, I/A 20 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
Empresa: INVERALIA FOOD SERVICE SL
Apoderado
- Fernandez De Villavicencio Y Osorio Jose
- Martinez Aguirre Fernando
- Romero Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16030 , F 162, S 8, H M 271304, I/A 7 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-28
Información de FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO Y OSORIO JOSE
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO Y OSORIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO Y OSORIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos