ROMERO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de ROMERO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 45
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE ROMERO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THESIZE SURFACES SL | Administrador Mancomunado | 17/08/2023 | |
NICHOLSON EXECUTIVE SEARCH SL | Administrador Unico | 08/11/2012 | |
SINERGY TALENT CONSULTING SL | Administrador Unico | 05/11/2010 |
VINCULACIONES DE ROMERO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
Empresa: TECNOLOGIA Y DISEÑO EN CERAMICA SL
Administrador Solidario
- Romero Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654, L 1216, F 210, S 8, H CS 36826, I/A 15 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-12
Empresa: THESIZE SURFACES SL
Administrador Solidario
- Romero Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1690, L 1251, F 118, S 8, H CS 31918, I/A 43 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-12
Empresa: ALMAZORA ACQUISITIONS SL
Apoderado
- Romero Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43163 , F 147, S 8, H M 762710, I/A 15 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: ALMAZORA ACQUISITIONS SL
Consejero
- Romero Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43163 , F 147, S 8, H M 762710, I/A 15 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: ALMAZORA ACQUISITIONS SL
Apoderado
- Mateu Ruiz Francisco Daniel
- Romero Artigas Elisa
- Romero Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43163 , F 144, S 8, H M 762710, I/A 13 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Empresa: ALMAZORA ACQUISITIONS SL
Apoderado
- Ramon Moreno Jose Luis
- Romero Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43163 , F 144, S 8, H M 762710, I/A 13 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Administrador Solidario
- Romero Artigas Elisa
- Romero Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40043 , F 19, S 8, H M 692194, I/A 18 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Administrador Mancomunado
- Ramon Moreno Jose Luis
- Romero Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40043 , F 19, S 8, H M 692194, I/A 18 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Empresa: NEO SUPERFICIES ALICANTE SL
Administrador Solidario
- Romero Artigas Elisa
- Romero Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 165, S 8, H A 157695, I/A 7 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-03
Empresa: NEO SUPERFICIES ALICANTE SL
Administrador Mancomunado
- Ramon Moreno Jose Luis
- Romero Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4081 , F 165, S 8, H A 157695, I/A 7 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-03
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de ROMERO RODRIGUEZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO RODRIGUEZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos