FERNANDEZ COBOS ANDRES JUAN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ COBOS ANDRES JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ COBOS ANDRES JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADCLATAM ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 19/04/2023 | |
T2 MARCA DE AGUA DIGITAL SL | Consejero | 26/03/2019 | |
FUSION 2006 INVERSORES SL | Administrador Unico | 01/06/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ COBOS ANDRES JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ COBOS ANDRES JUAN
Empresa: ADCLATAM ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Fernandez Cobos Andres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45088 , F 30, S 8, H M 793489, I/A 1 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Consejero
- Estrella Molina Julio
- Estrella Molina Manuel Luis
- EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA SL
- EVERIS INITIATIVES SL
- Fernandez Cobos Andres Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 161, S 8, H SG 6042, I/A 15 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-40
Empresa: T2 MARCA DE AGUA DIGITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Baena Francoy Juan
- Campoy Suarez Miguel
- Clemente Conde Sheila
- Fernandez Cobos Andres Juan
- Iglesias Souto Vicente-abelardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38342 , F 73, S 8, H M 682231, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
Empresa: FUSION 2006 INVERSORES SL
Administrador Unico
- Fernandez Cobos Andres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 77, S 8, H M 401768, I/A 3 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-28
Empresa: FUSION 2006 INVERSORES SL
Administrador Unico
- Fernandez Cobos Andres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22484 , F 77, S 8, H M 401768, I/A 2 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Consejero
- Fernandez Cobos Andres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 272 , F 208, S 8, H SG 6042, I/A 4 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-40
Empresa: TAHBIT SOFTWARE SA
Apoderado
- Fernandez Cobos Andres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12401 , F 213, S 8, H M 197166, I/A 13 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
Empresa: TAHBIT SOFTWARE SA
Consejero Delegado
- Fernandez Cobos Andres Juan
Consejero
- España Herranz Angel
- Fernandez Cobos Andres Juan
- Martinez Perez Juan Carlos
- Muñoz Najarro Francisco De Asis
Presidente
- Fernandez Cobos Andres Juan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12401 , F 212, S 8, H M 197166, I/A 12 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Información de FERNANDEZ COBOS ANDRES JUAN
Mostramos los datos de FERNANDEZ COBOS ANDRES JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ COBOS ANDRES JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos