FERNANDEZ CASTIÑEIRAS HERMINIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CASTIÑEIRAS HERMINIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ CASTIÑEIRAS HERMINIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGNA SEATING HOLDING SPAIN SL | Apoderado Solidario | 27/02/2024 | |
MAGNA SEATING HOLDING SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 10/06/2021 | |
MAGNA SEATING VIGO SA | Apoderado Mancomunado | 10/06/2021 | |
MAGNA SEATING VIGO SA | Apoderado Mancomunado | 19/04/2021 | |
MAGNA SEATING HOLDING SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 06/10/2020 | |
MAGNA SEATING VIGO SA | Administrador Mancomunado | 04/09/2020 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CASTIÑEIRAS HERMINIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CASTIÑEIRAS HERMINIO
Empresa: MAGNA SEATING HOLDING SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Behrens Rainer
- Belsa Beaumont Josep Ramon
- Fernandez Castiñeiras Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790, L 2790, F 181, S 8, H PO 31625, I/A 34 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-36
Empresa: MAGNA SEATING VIGO ASSEMBLY SA
Administrador Mancomunado
- Behrens Rainer
- Fernandez Castiñeiras Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335, L 4335, F 202, S 8, H PO 2525, I/A 43 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-36
Empresa: MAGNA SEATING VIGO ASSEMBLY SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Castiñeiras Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335, L 4335, F 202, S 8, H PO 2525, I/A 42 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-36
Empresa: MAGNA SEATING HOLDING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Castiñeiras Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790, L 2790, F 139, S 8, H PO 31625, I/A 29 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-36
Empresa: MAGNA SEATING VIGO SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Castiñeiras Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284, L 4284, F 35, S 8, H PO 2273, I/A 60 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-36
Empresa: MAGNA SEATING VIGO ASSEMBLY SA
Apoderado Mancomunado
- Behrens Rainer
- Carou Lorenzo Juan Jose
- Fernandez Castiñeiras Herminio
- Garcia Alonso Ero
- Graumann Michael
- Touriño Bugallo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335, L 4335, F 202, S 8, H PO 2525, I/A 40 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-36
Empresa: MAGNA SEATING VIGO SA
Apoderado Mancomunado
- Behrens Rainer
- Carou Lorenzo Juan Jose
- Fernandez Castiñeiras Herminio
- Garcia Alonso Ero
- Graumann Michael
- Touriño Bugallo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284, L 4284, F 34, S 8, H PO 2273, I/A 58 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-36
Empresa: MAGNA SEATING HOLDING SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Castiñeiras Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790, L 2790, F 138, S 8, H PO 31625, I/A 24 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-36
Empresa: MAGNA SEATING VIGO ASSEMBLY SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Castiñeiras Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033, L 1033, F 194, S 8, H PO 2525, I/A 34 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-36
Empresa: MAGNA SEATING VIGO SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Castiñeiras Herminio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284, L 4284, F 32, S 8, H PO 2273, I/A 52 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-36
Información de FERNANDEZ CASTIÑEIRAS HERMINIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ CASTIÑEIRAS HERMINIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CASTIÑEIRAS HERMINIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos