HERNANDEZ BERGILLOS MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de HERNANDEZ BERGILLOS MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERNANDEZ BERGILLOS MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGNA SEATING HOLDING SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 06/10/2020 | |
MAGNA SEATING HOLDING SPAIN SL | Apoderado | 06/10/2020 | |
MAGNA SEATING VIGO SA | Apoderado Mancomunado | 06/10/2020 | |
MAGNA SEATING VIGO SA | Apoderado | 06/10/2020 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ BERGILLOS MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ BERGILLOS MARIA DEL CARMEN
Empresa: MIDIADIA SL
Consejero
- Gonzalez-babe Iglesias Ramon
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
- Vazquez Varela Nuria
Presidente
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814, L 3814, F 98, S 8, H PO 53558, I/A 7 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-36
Empresa: MAGNA SEATING VIGO SA
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Apoderado
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284, L 4284, F 32, S 8, H PO 2273, I/A 53 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-36
Empresa: MAGNA SEATING HOLDING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Apoderado
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790, L 2790, F 138, S 8, H PO 31625, I/A 25 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-36
Empresa: MAGNA SEATING VIGO ASSEMBLY SA
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Apoderado
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4335, L 4335, F 200, S 8, H PO 2525, I/A 35 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-36
Empresa: MIDIADIA SL
Consejero
- Fernandez Abeijon Jose Ignacio
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
- Vazquez Varela Nuria
Presidente
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814, L 3814, F 97, S 8, H PO 53558, I/A 4 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-36
Empresa: MIDIADIA SL
Administrador Unico
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814, L 3814, F 97, S 8, H PO 53558, I/A 4 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-36
Empresa: MIDIADIA SL
Administrador Unico
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814, L 3814, F 97, S 8, H PO 53558, I/A 3 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-36
Empresa: INFINITA RENOVABLES SA
Apoderado
- Boix Querol Alejandro
- Espiñeira Sanchez Antonio
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3199, L 3199, F 14, S 8, H PO 40119, I/A 25 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-36
Empresa: INFINITA RENOVABLES SA
Apoderado
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3199, L 3199, F 11, S 8, H PO 40119, I/A 17 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-36
Empresa: INFINITA RENOVABLES SA
Apoderado
- Hernandez Bergillos Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3199, L 3199, F 11, S 8, H PO 40119, I/A 17 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-36
Información de HERNANDEZ BERGILLOS MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de HERNANDEZ BERGILLOS MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ BERGILLOS MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos