FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS I REFORMES CARMONA SL | Apoderado Solidario | 13/02/2020 | |
MANUFACTURAS TEXTILES FERNANDEZ CARMONA SL | Liquidador | 26/08/2013 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO
Empresa: ESINCA 2 INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Domarco Gutierrez Maria Isabel
- Fernandez Carmona Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16360 , F 77, S 8, H M 277960, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Empresa: SERVEIS I REFORMES CARMONA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Carmona Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47236 , F 39, S 8, H B 545648, I/A 2 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-08
Liquidador
- Fernandez Carmona Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 195, S 8, H BA 1107,BA , I/ 5 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-06
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Carmona Francisco
- Fernandez Carmona Manuel
- Fernandez Carmona Pedro
- Fernandez Carmona Pedro
Presidente
- Fernandez Carmona Francisco
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24 , F 195, S 8, H BA 1107,BA , I/ 5 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-06
Empresa: ESINCA SL
Administrador Solidario
- Domarco Cubillo Alberto
- Domarco Cubillo Angel
- Fernandez Carmona Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27728 , F 62, S 8, H M 277959, I/A 7 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-28
Empresa: ESINCA 2 INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Domarco Gutierrez Maria Isabel
- Fernandez Carmona Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16360 , F 71, S 8, H M 277960, I/A 3 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Empresa: ESINCA 2 INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Domarco Cubillo Alberto
- Domarco Cubillo Angel
- Fernandez Carmona Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16360 , F 71, S 8, H M 277960, I/A 3 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Información de FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO
Mostramos los datos de FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CARMONA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos