DOMARCO GUTIERREZ MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de DOMARCO GUTIERREZ MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMARCO GUTIERREZ MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESINCA 2 INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 08/06/2010 | 05/02/2021 |
DOHER SL | Administrador Unico | 08/08/2013 | 12/12/2018 |
DOHER SL | Liquidador | 12/12/2018 | 12/12/2018 |
DOHER SL | Administrador Solidario | 08/08/2013 |
VINCULACIONES DE DOMARCO GUTIERREZ MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMARCO GUTIERREZ MARIA ISABEL
Empresa: ESINCA 2 INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Domarco Gutierrez Maria Isabel
- Fernandez Carmona Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16360 , F 77, S 8, H M 277960, I/A 8 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-28
Empresa: DOHER SL
Liquidador
- Domarco Gutierrez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 164, S 8, H M 4434, I/A 11 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Empresa: DOHER SL
Administrador Unico
- Domarco Gutierrez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 164, S 8, H M 4434, I/A 11 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Empresa: DOHER SL
Administrador Unico
- Domarco Gutierrez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 164, S 8, H M 4434, I/A 10 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Empresa: DOHER SL
Administrador Solidario
- Domarco Cubillo Alberto
- Domarco Gutierrez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 164, S 8, H M 4434, I/A 10 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Empresa: ESINCA 2 INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Domarco Gutierrez Maria Isabel
- Fernandez Carmona Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16360 , F 71, S 8, H M 277960, I/A 3 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Información de DOMARCO GUTIERREZ MARIA ISABEL
Mostramos los datos de DOMARCO GUTIERREZ MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMARCO GUTIERREZ MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos