FERNANDEZ BESADA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BESADA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ BESADA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEBESA CANGAS SA | Apoderado Solidario | 27/11/2017 | |
MARISCOS DEL MORRAZO SL | Apoderado | 31/08/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BESADA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BESADA JOSE LUIS
Empresa: FEBESA CANGAS SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Besada Domingo Antonio
- Fernandez Besada Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662, L 662, F 213, S 8, H PO 9512, I/A 12 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-36
Empresa: FEBESA CANGAS SA
Administrador Unico
- Fernandez Besada Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662, L 662, F 212, S 8, H PO 9512, I/A 10 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-36
Empresa: FEBESA CANGAS SA
Administrador Unico
- Fernandez Besada Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662, L 662, F 212, S 8, H PO 9512, I/A 9 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-36
Empresa: PESQUERA RECARE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Besada Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825, L 2825, F 214, S 8, H PO 32342, I/A 6 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-36
Empresa: MARISCOS DEL MORRAZO SL
Apoderado
- Fernandez Besada Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3475, L 3475, F 31, S 8, H PO 46247, I/A 4 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-36
Información de FERNANDEZ BESADA JOSE LUIS
Mostramos los datos de FERNANDEZ BESADA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BESADA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos