FERNANDEZ BESADA DOMINGO ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BESADA DOMINGO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ BESADA DOMINGO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEBESA CANGAS SA | Apoderado Solidario | 27/11/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BESADA DOMINGO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BESADA DOMINGO ANTONIO
Empresa: FEBESA CANGAS SA
Apoderado Solidario
- Fernandez Besada Domingo Antonio
- Fernandez Besada Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662, L 662, F 213, S 8, H PO 9512, I/A 12 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-36
Empresa: PESQUERA RECARE SL
Apoderado
- Fernandez Besada Domingo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825, L 2825, F 215, S 8, H PO 32342, I/A 9 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-36
Empresa: FEBESA CANGAS SA
Administrador Unico
- Fernandez Besada Domingo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662, L 662, F 212, S 8, H PO 9512, I/A 9 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-36
Empresa: PESQUERA RECARE SL
Administrador Solidario
- Fernandez Besada Domingo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2825, L 2825, F 214, S 8, H PO 32342, I/A 6 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-36
Información de FERNANDEZ BESADA DOMINGO ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ BESADA DOMINGO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BESADA DOMINGO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos