FERNANDEZ BATLLE FERNANDO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BATLLE FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ BATLLE FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNAVETS PROPCO SL | Apoderado | 12/03/2021 | 03/02/2023 |
UNAVETS CORP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2021 | 02/02/2023 |
UNAVETS HEALTHCARE SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2021 | 01/02/2023 |
UNAVETS HEALTHCARE SL | Apoderado Solidario | 19/01/2021 | 01/02/2023 |
UNAVETS GF SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2021 | 30/01/2023 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BATLLE FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BATLLE FERNANDO
Empresa: UNAVETS PROPCO SL
Apoderado
- Fernandez Batlle Fernando
- Gonzalez Martinez Ignacio
- Sisternes Sanchez Aaron Filiberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 31, S 8, H M 728265, I/A 8 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: UNAVETS CORP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Batlle Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38611 , F 46, S 8, H M 686643, I/A 12 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: UNAVETS HEALTHCARE SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Batlle Fernando
Apoderado Solidario
- Fernandez Batlle Fernando
- Gonzalez Martinez Ignacio
- Sisternes Sanchez Aaron Filiberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43803 , F 172, S 8, H M 706331, I/A 12 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: UNAVETS GF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Batlle Fernando
- Gonzalez Martinez Ignacio
- Sisternes Sanchez Aaron Filiberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41277 , F 4, S 8, H M 731648, I/A 6 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-28
Empresa: UNAVETS GF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Broomberg Barry
- Fernandez Batlle Fernando
- Gonzalez Martinez Ignacio
- Sisternes Sanchez Aaron Filiberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41277 , F 2, S 8, H M 731648, I/A 3 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Empresa: UNAVETS PROPCO SL
Apoderado
- Broomberg Barry
- Fernandez Batlle Fernando
- Gonzalez Martinez Ignacio
- Sisternes Sanchez Aaron Filiberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 29, S 8, H M 728265, I/A 5 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Empresa: UNAVETS HEALTHCARE SL
Apoderado Mancomunado
- Broomberg Barry
- Fernandez Batlle Fernando
- Io Sheehan Junko
Apoderado Solidario
- Broomberg Barry
- Fernandez Batlle Fernando
- Gonzalez Martinez Ignacio
- Io Sheehan Junko
- Sisternes Sanchez Aaron Filiberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39751 , F 142, S 8, H M 706331, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: UNAVETS CORP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Broomberg Barry
- Fernandez Batlle Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38611 , F 44, S 8, H M 686643, I/A 7 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Información de FERNANDEZ BATLLE FERNANDO
Mostramos los datos de FERNANDEZ BATLLE FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BATLLE FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos