BROOMBERG BARRY
Informe ejecutivo de BROOMBERG BARRY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BROOMBERG BARRY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNAVETS GF SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/04/2021 | |
UNAVETS PROPCO SL | Apoderado | 12/03/2021 | |
UNAVETS HEALTHCARE SL | Apoderado Solidario | 19/01/2021 | |
UNAVETS HEALTHCARE SL | Apoderado Mancomunado | 19/01/2021 | |
UNAVETS CORP SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2021 |
VINCULACIONES DE BROOMBERG BARRY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BROOMBERG BARRY
Empresa: UNAVETS GF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41277 , F 2, S 8, H M 731648, I/A 3 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-28
Empresa: UNAVETS PROPCO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 29, S 8, H M 728265, I/A 5 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-28
Empresa: UNAVETS HEALTHCARE SL
Apoderado Mancomunado
- Broomberg Barry
- Fernandez Batlle Fernando
- Io Sheehan Junko
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39751 , F 142, S 8, H M 706331, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Empresa: UNAVETS CORP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Broomberg Barry
- Fernandez Batlle Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38611 , F 44, S 8, H M 686643, I/A 7 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Información de BROOMBERG BARRY
Mostramos los datos de BROOMBERG BARRY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BROOMBERG BARRY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos