FERNANDEZ AVILES ANA MARIA
Informe ejecutivo de FERNANDEZ AVILES ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ AVILES ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERNANDEZ GAMBOA SL | Administrador Mancomunado | 17/12/2021 | |
AGRICOLA LAS CUARENTAS SL | Administrador Unico | 09/11/2021 | |
FERNANDEZ GAMBOA SL | Administrador Mancomunado | 23/03/2011 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ AVILES ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ AVILES ANA MARIA
Empresa: FERNANDEZ GAMBOA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Aviles Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 135, S 8, H SE 63892, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-41
Empresa: AGRICOLA LAS CUARENTAS SL
Administrador Unico
- Fernandez Aviles Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3051 , F 148, S 8, H SE 40242, I/A 5 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-41
Empresa: AGRICOLA LAS CUARENTAS SL
Administrador Mancomunado
- Aviles Ramirez Ana
- Fernandez Aviles Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3051 , F 148, S 8, H SE 40242, I/A 5 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-41
Empresa: FERNANDEZ GAMBOA SL
Administrador Mancomunado
- Aviles Ramirez Ana
- Fernandez Aviles Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 134, S 8, H SE 63892, I/A 4 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Empresa: FERNANDEZ GAMBOA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Aviles Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 134, S 8, H SE 63892, I/A 3 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Empresa: AGRICOLA LAS CUARENTAS SL
Administrador Mancomunado
- Aviles Ramirez Ana
- Fernandez Aviles Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3051 , F 147, S 8, H SE 40242, I/A 4 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Empresa: AGRICOLA LAS CUARENTAS SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Aviles Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3051 , F 147, S 8, H SE 40242, I/A 3 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Información de FERNANDEZ AVILES ANA MARIA
Mostramos los datos de FERNANDEZ AVILES ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ AVILES ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos