AVILES RAMIREZ ANA
Informe ejecutivo de AVILES RAMIREZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AVILES RAMIREZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERNANDEZ GAMBOA SL | Administrador Mancomunado | 23/03/2011 | 17/12/2021 |
AGRICOLA LAS CUARENTAS SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2011 | 09/11/2021 |
VINCULACIONES DE AVILES RAMIREZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILES RAMIREZ ANA
Empresa: FERNANDEZ GAMBOA SL
Administrador Mancomunado
- Aviles Ramirez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 135, S 8, H SE 63892, I/A 5 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-41
Empresa: AGRICOLA LAS CUARENTAS SL
Administrador Mancomunado
- Aviles Ramirez Ana
- Fernandez Aviles Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3051 , F 148, S 8, H SE 40242, I/A 5 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-41
Empresa: FERNANDEZ GAMBOA SL
Administrador Mancomunado
- Aviles Ramirez Ana
- Fernandez Aviles Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 134, S 8, H SE 63892, I/A 4 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Empresa: FERNANDEZ GAMBOA SL
Administrador Mancomunado
- Aviles Ramirez Ana
- Fernandez Aviles Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4231 , F 134, S 8, H SE 63892, I/A 3 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Empresa: AGRICOLA LAS CUARENTAS SL
Administrador Mancomunado
- Aviles Ramirez Ana
- Fernandez Aviles Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3051 , F 147, S 8, H SE 40242, I/A 4 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Empresa: AGRICOLA LAS CUARENTAS SL
Administrador Mancomunado
- Aviles Ramirez Ana
- Fernandez Aviles Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3051 , F 147, S 8, H SE 40242, I/A 3 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Información de AVILES RAMIREZ ANA
Mostramos los datos de AVILES RAMIREZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILES RAMIREZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos