FERNANDEZ AGUDO MARIA JOSE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ AGUDO MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERNANDEZ AGUDO MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIO GALINDO SL | Apoderado | 26/07/2022 | |
RIO GALINDO SL | Apoderado | 11/05/2022 | |
RIO GALINDO SL | Consejero | 04/08/2021 | |
CENTRO URQUIJO DE ATENCION TEMPRANA SL | Administrador Unico | 29/09/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ AGUDO MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ AGUDO MARIA JOSE
Empresa: RIO GALINDO SL
Apoderado
- Agudo Portell Raquel
- Agudo Sobera David
- Fernandez Agudo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 182, S 8, H BI 8360,B , I/ 19 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-48
Empresa: RIO GALINDO SL
Apoderado
- Agudo Portell Raquel
- Agudo Sobera David
- Fernandez Agudo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 182, S 8, H BI 8360,B , I/ 17 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-48
Empresa: RIO GALINDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 181, S 8, H BI 8360,B , I/ 15 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-48
Administrador Unico
- Fernandez Agudo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5722 , F 1, S 8, H BI 70391, I/A 1 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-48
Información de FERNANDEZ AGUDO MARIA JOSE
Mostramos los datos de FERNANDEZ AGUDO MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ AGUDO MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos