AGUDO PORTELL RAQUEL
Informe ejecutivo de AGUDO PORTELL RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUDO PORTELL RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIO GALINDO SL | Apoderado | 26/07/2022 | |
RIO GALINDO SL | Apoderado | 11/05/2022 | |
RIO GALINDO SL | Consejero | 04/08/2021 |
VINCULACIONES DE AGUDO PORTELL RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUDO PORTELL RAQUEL
Empresa: RIO GALINDO SL
Apoderado
- Agudo Portell Raquel
- Agudo Sobera David
- Fernandez Agudo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 182, S 8, H BI 8360,B , I/ 19 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-48
Empresa: RIO GALINDO SL
Apoderado
- Agudo Portell Raquel
- Agudo Sobera David
- Fernandez Agudo Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 182, S 8, H BI 8360,B , I/ 17 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-48
Empresa: RIO GALINDO SL
Secretario
- Agudo Portell Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 181, S 8, H BI 8360,B , I/ 16 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-48
Empresa: RIO GALINDO SL
Consejero
- Agudo Portell Raquel
- Agudo Sobera David
- Fernandez Agudo Maria Jose
Presidente
Secretario
- Agudo Portell Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 181, S 8, H BI 8360,B , I/ 15 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-48
Información de AGUDO PORTELL RAQUEL
Mostramos los datos de AGUDO PORTELL RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUDO PORTELL RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos