FELIU BACIANA OLGA
Informe ejecutivo de FELIU BACIANA OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FELIU BACIANA OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y LOCALES SL | Administrador Unico | 18/01/2016 | |
PEANA SL | Administrador Unico | 18/02/2011 |
VINCULACIONES DE FELIU BACIANA OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FELIU BACIANA OLGA
Administrador Unico
- Feliu Baciana Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8514 , F 70, S 8, H B 63794, I/A 23 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Administrador Unico
- Feliu Baciana Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8514 , F 70, S 8, H B 63794, I/A 23 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-08
Administrador Unico
- Feliu Baciana Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8514 , F 69, S 8, H B 63794, I/A 21 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: PEANA SA
Administrador Unico
- Feliu Baciana Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22520 , F 194, S 8, H B 38558, I/A 9 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
Empresa: PEANA SA
Administrador Unico
- Feliu Baciana Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22520 , F 194, S 8, H B 38558, I/A 9 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
Empresa: PARKING BLAU SL
Administrador Unico
- Feliu Baciana Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23606 , F 137, S 8, H B 55771, I/A 17 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-08
Empresa: PARKING BLAU SL
Administrador Mancomunado
- Feliu Baciana Ana
- Feliu Baciana Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23606 , F 137, S 8, H B 55771, I/A 17 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-113-08
Administrador Unico
- Feliu Baciana Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8514 , F 67, S 8, H B 63794, I/A 17 (09/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-08
Información de FELIU BACIANA OLGA
Mostramos los datos de FELIU BACIANA OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FELIU BACIANA OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos